Etats contractants désignés | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | NL | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Procédure dexamen | 08.05.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2017/37] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.2008 | Taxe nationale de base payée | | 09.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 09.06.2008 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2016 | 11   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 03.09.2008 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20080609 | | Date de l'événement: | 03.09.2008 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 02.06.2010 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20100504 | | Date de l'événement: | 01.08.2012 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 13.09.2017 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20170413 | | Date de l'événement: | 01.08.2008 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 11.08.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |