EP1963394 - LATEX AVEC AGENT DE RÉTICULATION À L'ISOCYANATE COMME AGENT DE LIAISON POUR SUBSTRATS FIBREUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.08.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 11.08.2017 | Demande réputée retirée | publié le 13.09.2017 [2017/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lubrizol Advanced Materials, Inc. 9911 Brecksville Road Cleveland, OH 44141-3247 / US | [2008/36] | Inventeur(s) | 01 /
STANISLAWCZYK, Vic 18855 Heritage Trail Strongsville, Ohio 44136 / US | 02 /
WOLFINGER, Mark, W. 18405 Bishop Lane Strongsville, Ohio 44136 / US | [2008/36] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [2008/36] | Weber, Thomas Patentanwälte von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 06850979.3 | 18.12.2006 | [2008/36] | WO2006US62211 | Numéro de priorité, date | US20050753137P | 22.12.2005 Format original publié: US 753137 P | [2008/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007120341 | Date: | 25.10.2007 | Langue: | EN | [2007/43] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1963394 | Date: | 03.09.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.10.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.01.2008 | Classification | IPC: | C08G18/70, C08G18/80, D04H1/64, D06M15/263 | [2008/36] | CPC: |
C08G18/706 (EP,US);
C08G18/80 (EP,US);
D04H1/587 (EP,US);
D04H1/64 (EP,US);
D21H21/18 (EP,US);
D21H17/37 (EP,US);
D21H17/57 (EP,US);
Y10T428/31547 (EP,US);
Y10T428/31551 (EP,US);
Y10T442/2762 (EP,US);
Y10T442/2861 (EP,US);
Y10T442/2926 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/36] | Titre | Allemand: | LATEX MIT EINEM ISOCYANATVERNETZER ALS BINDER FÜR FASERSUBSTRATE | [2008/36] | Anglais: | LATEX WITH ISOCYANATE CROSSLINKER AS BINDER FOR FIBROUS SUBSTRATES | [2008/36] | Français: | LATEX AVEC AGENT DE RÉTICULATION À L'ISOCYANATE COMME AGENT DE LIAISON POUR SUBSTRATS FIBREUX | [2008/36] | Entrée dans la phase régionale | 09.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 09.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.03.2008 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/36] | 04.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 07.01.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.04.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/37] | 08.05.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/37] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.05.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2016 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5159011 (RAU MARIA G [DE], et al) [X] 1-13 * column 1, lines 5-33 * * column 9, lines 53-60 * * column 10, lines 21-31; claims 1-9 *; | [X]US3269860 (RICHARDSON SPENCER M, et al) [X] 1-13 * column 1, line 63 - column 2, line 64; examples I-X * * claims 1-8 *; | [X]GB1162409 (BAYER AG [DE]) [X] 1-13 * claims 1-18 *; | [DA]US5030507 (MUDGE PAUL [US], et al) [DA] 1-13 * the whole document * | Examen | DE10009412 | - Karl-Ludwig Noble, "Waterborne polyurethanes", Progress in Organic Coatings, doi:10.1016/S0300-9440(97)00071-4, (19970101), pages 131 - 136, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944097000714/pdfft?md5=ad8a70087e0a8683c3df68bbc79fdb77&pid=1-s2.0-S0300944097000714-main.pdf, (20161128), XP055323437 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0300-9440(97)00071-4 | - KIM B K ED - REHAGE HEINZ ET AL, "Aqueous polyurethane dispersions", COLLOID & POLYMER SCIENCE, SPRINGER VERLAG, HEIDELBERG, DE, (19960101), vol. 274, no. 7, ISSN 0303-402X, pages 599 - 611, XP002593853 |