EP1903653 - Protection contre les surtensions pour des applications électriques et de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.08.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 21.02.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, FR, GB | publié le 25.03.2020 [2020/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Avago Technologies International Sales Pte. Limited 1 Yishun Avenue 7 Singapore 768923 / SG | [2018/52] |
Précédent [2017/28] | Pour tous les Etats désignés Avago Technologies General IP (Singapore) Pte. Ltd. 1 Yishun Avenue 7 Singapore 768923 / SG | ||
Précédent [2010/20] | Pour tous les Etats désignés Broadcom Corporation 5300 California Avenue Irvine, CA 92617 / US | ||
Précédent [2010/01] | Pour tous les Etats désignés Semiconductor Components Industries, LLC 5005 East McDowell Road Phoenix Arizona 85008 / US | ||
Précédent [2008/13] | Pour tous les Etats désignés AMI Semiconductor Belgium BVBA Westerring 15 9700 Oudenaarde / BE | Inventeur(s) | 01 /
Bertin, Jacques 375 Vista Drive Pocatello, Idaho 83201 / US | 02 /
D'Haeze, Luc Rue de l'Alouetee 37 7750 Orroir (Mont de l'enclus) / BE | [2008/13] | Mandataire(s) | Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstraße 13 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/39] | Bosch, Matthias Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Précédent [2010/03] | Bosch, Matthias Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Précédent [2008/13] | Bird, William Edward, et al Bird Goën & Co. Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07002151.4 | 01.02.2007 | [2008/13] | Numéro de priorité, date | EP20060447101 | 31.08.2006 Format original publié: EP 06447101 | [2008/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1903653 | Date: | 26.03.2008 | Langue: | EN | [2008/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1903653 | Date: | 01.04.2015 | Langue: | EN | [2015/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1903653 | Date: | 26.09.2018 | Langue: | EN | [2018/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2015 | Classification | IPC: | H02H9/04, G06F1/26 | [2015/14] | CPC: |
G06F1/305 (EP,US);
G06F1/26 (EP,US);
H02H9/04 (EP,US);
H02H9/046 (EP,US);
H01L2224/48137 (EP,US);
H01L2924/00014 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2924/00014, H01L2224/45099 (EP,US);
H01L2924/1305, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/13091, H01L2924/00 (US,EP)
|
Précédent IPC [2008/13] | H02H9/04 | Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT, NL [2015/46] |
Précédent [2008/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | 01.10.2015 | BA | 01.10.2015 | HR | 01.10.2015 | MK | 01.10.2015 | RS | 01.10.2015 | Titre | Allemand: | Überspannungsschutz für Strom- und Datenanwendungen | [2008/13] | Anglais: | Over-voltage protection for power and data applications | [2008/13] | Français: | Protection contre les surtensions pour des applications électriques et de données | [2008/13] | Procédure d'examen | 01.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.10.2015 | Requête en examen déposée [2015/46] | 02.10.2015 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 09.11.2015 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 08.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 13.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.05.2018 | Opposition(s) | 27.06.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 28.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 26.09.2018 | NL | 26.09.2018 | GB | 01.02.2019 | BE | 28.02.2019 | FR | 28.02.2019 | [2020/11] |
Précédent [2019/21] | IT | 26.09.2018 | |
NL | 26.09.2018 | ||
Précédent [2019/20] | NL | 26.09.2018 | Citations: | Recherche | [XA]US6936994 (GIMLAN GIDEON [US]) [X] 1-5 * abstract * * figure 1a * * column 9, line 40 - line 64 * [A] 6-17; | [A]US2006173581 (ELKAYAM SHIMON [IL], et al) [A] 1-17 * abstract * * figure 2a ** paragraph [0039] - paragraph [0041] * |