EP1834531 - Préparation d'une bande de matériau de filtre de l'industrie de traitement du tabac [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.09.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hauni Maschinenbau AG Kurt-A.-Körber-Chaussee 8-32 21033 Hamburg / DE | [2007/38] | Inventeur(s) | 01 /
Strohecker, Gerd Elbuferstrasse 195 21436 Marschacht / DE | 02 /
Horn, Sönke Ilenweg 54 21502 Geesthacht / DE | 03 /
Peisker, Jan Alte Salzstrasse 5 a 21516 Schulendorf / DE | [2007/38] | Mandataire(s) | Grebner, Christian Georg Rudolf Patentanwälte Seemann & Partner Raboisen 6 20095 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2007/38] | Grebner, Christian Georg Rudolf Patentanwälte Seemann & Partner Ballindamm 3 20095 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07002497.1 | 06.02.2007 | [2007/38] | Numéro de priorité, date | DE20061011587 | 10.03.2006 Format original publié: DE102006011587 | [2007/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1834531 | Date: | 19.09.2007 | Langue: | DE | [2007/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1834531 | Date: | 27.10.2010 | Langue: | DE | [2010/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2007 | Classification | IPC: | A24D3/02 | [2007/38] | CPC: |
A24D3/022 (EP);
A24D3/0295 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/38] | Titre | Allemand: | Aufbereitung eines Filtermaterialstreifens der Tabak verarbeitenden Industrie | [2007/38] | Anglais: | Treatment of a filter material rod of the tobacco processing industry | [2007/38] | Français: | Préparation d'une bande de matériau de filtre de l'industrie de traitement du tabac | [2007/38] | Procédure d'examen | 19.02.2008 | Requête en examen déposée [2008/14] | 23.06.2008 | Observations des tiers | 08.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.07.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 27.10.2010 | CZ | 27.10.2010 | DK | 27.10.2010 | EE | 27.10.2010 | FI | 27.10.2010 | HU | 27.10.2010 | IE | 27.10.2010 | LT | 27.10.2010 | LV | 27.10.2010 | RO | 27.10.2010 | SE | 27.10.2010 | SI | 27.10.2010 | SK | 27.10.2010 | TR | 27.10.2010 | BG | 27.01.2011 | GR | 28.01.2011 | GB | 06.02.2011 | LU | 06.02.2011 | ES | 07.02.2011 | IS | 27.02.2011 | BE | 28.02.2011 | CH | 28.02.2011 | FR | 28.02.2011 | LI | 28.02.2011 | MC | 28.02.2011 | PT | 28.02.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 27.10.2010 | |
CZ | 27.10.2010 | ||
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
TR | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
LU | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2013/26] | CY | 27.10.2010 | |
CZ | 27.10.2010 | ||
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
LU | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
LU | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2012/11] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
GB | 06.02.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2012/06] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
FR | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2012/01] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
BE | 28.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/48] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/42] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/38] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
RO | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/36] | CZ | 27.10.2010 | |
DK | 27.10.2010 | ||
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
SK | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/35] | CZ | 27.10.2010 | |
EE | 27.10.2010 | ||
FI | 27.10.2010 | ||
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/33] | FI | 27.10.2010 | |
IE | 27.10.2010 | ||
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
ES | 07.02.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/30] | FI | 27.10.2010 | |
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
SE | 27.10.2010 | ||
SI | 27.10.2010 | ||
BG | 27.01.2011 | ||
GR | 28.01.2011 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
PT | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/23] | FI | 27.10.2010 | |
LT | 27.10.2010 | ||
LV | 27.10.2010 | ||
IS | 27.02.2011 | ||
Précédent [2011/19] | LT | 27.10.2010 | Citations: | Recherche | [A]GB1030686 (CELANESE CORP) [A] 1,7* page 5, line 65 - line 77; figure - *; | [A]DE2342130 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,7 * the whole document *; | [A]US3974007 (GREVE HEINZ) [A] 1,7 * column 15, line 13 - line 62; figure - *; | [A]GB2018165 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,7 * page 3, line 32 - line 80; figure - *; | [A]GB2078559 (HAUNI WERKE KOERBER & CO KG) [A] 1,7 * page 6, line 9 - line 105; figure - *; | [A]US5342657 (BUDJINSKI JOSEPH F [US], et al) [A] 1,7 * column 2, line 41 - line 66; figure - * | Examen | US3095632 | EP1559333 | autre | US3095632 | EP0654224 | DE19811014 | EP1559333 |