EP1955842 - Lentilles de contact à hydrogel en silicone mouillable, et compositions et procédés associés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.07.2009 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2009 | Demande réputée retirée | publié le 26.08.2009 [2009/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CooperVision Inc. 370 Woodcliff Dr., Suite 200 Fairport, NY 14450 / US | [2008/33] | Mandataire(s) | Critten, Matthew Peter, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/33] | Critten, Matthew Peter, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London, WC1R 4PQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07002505.1 | 06.02.2007 | [2008/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1955842 | Date: | 13.08.2008 | Langue: | EN | [2008/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.2007 | Classification | IPC: | B29D11/00, G02B1/04 | [2008/33] | CPC: |
G02B1/043 (EP)
| C-Set: |
G02B1/043, C08L51/085 (EP);
G02B1/043, C08L83/04 (EP) | Etats contractants désignés | (deleted) [2009/17] |
Précédent [2008/33] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Benetzbare Silikonhydrogel-Kontaktlinsen und damit verbundene Zusammensetzungen und Methoden | [2008/33] | Anglais: | Wettable silicone hydrogel contact lenses and related compositions and methods | [2008/33] | Français: | Lentilles de contact à hydrogel en silicone mouillable, et compositions et procédés associés | [2008/33] | Procédure dexamen | 14.02.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/35] | 25.03.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/35] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2009 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5352714 (LAI YU-CHIN [US], et al) [X] 1-10 * column 1, line 5 - line 15 * * column 7, line 41 - line 47 * * examples 5,6,11 *; | [X]US5358995 (LAI YU-CHIN [US], et al) [X] 1-10 * column 1, line 5 - line 15 * * column 2, line 23 * * examples 4-14; tables 1,2 *; | [X]US5486579 (LAI YU-CHIN [US], et al) [X] 1-10 * column 2, line 3 - line 11 * * column 9, line 10 - line 15 * * example 16 *; | [X]US2003109637 (KUNZLER JAY F [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0001] , [0057] , [0068] - [0071] * * tables 1,2 *; | [X]US2006131769 (RASTOGI SANJAY [US], et al) [X] 1-10* paragraph [0019]; claims 12,13,24,25 *; | [X]US2006142525 (LAI YU-CHIN [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0093] , [0094]; claims 46,47 * |