EP1860815 - Procédé de transmission de données et son circuit de transmission [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.02.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés High Tech Computer Corp. No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | [2007/48] | Inventeur(s) | 01 /
Chu, Shih-Hung c/o No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | 02 /
Chuang, Hsun-Hsin c/o No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | 03 /
Peng, Ju-Chun c/o No. 23, Hsin Hua Rd. Tao Yuan / TW | [2007/48] | Mandataire(s) | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | ||
Précédent [2007/48] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07004147.0 | 28.02.2007 | [2007/48] | Numéro de priorité, date | CN20061081396 | 24.05.2006 Format original publié: CN200610081396 | [2007/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1860815 | Date: | 28.11.2007 | Langue: | EN | [2007/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1860815 | Date: | 15.04.2009 | Langue: | EN | [2009/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2007 | Classification | IPC: | H04L7/02, G06F13/42, H04L29/06, // H04L7/033 | [2007/48] | CPC: |
H04L7/02 (EP);
G06F13/4291 (EP);
H04L7/033 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/48] | Titre | Allemand: | Datenübertragungsverfahren und Übertragungsschaltung dafür | [2007/48] | Anglais: | Data transmission method and transmission circuit thereof | [2007/48] | Français: | Procédé de transmission de données et son circuit de transmission | [2007/48] | Procédure d'examen | 07.03.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.05.2008 | Requête en examen déposée [2008/28] | 07.11.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.02.2009 | Taxe de délivrance payée | 18.02.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.01.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.04.2009 | BE | 15.04.2009 | CY | 15.04.2009 | CZ | 15.04.2009 | DK | 15.04.2009 | EE | 15.04.2009 | FI | 15.04.2009 | LT | 15.04.2009 | LV | 15.04.2009 | PL | 15.04.2009 | RO | 15.04.2009 | SI | 15.04.2009 | SK | 15.04.2009 | TR | 15.04.2009 | BG | 15.07.2009 | SE | 15.07.2009 | GR | 16.07.2009 | IS | 15.08.2009 | PT | 15.09.2009 | HU | 16.10.2009 | [2012/47] |
Précédent [2012/42] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CY | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
HU | 16.10.2009 | ||
Précédent [2012/37] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CY | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Précédent [2011/06] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
GR | 16.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Précédent [2010/17] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
BG | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Précédent [2010/15] | AT | 15.04.2009 | |
BE | 15.04.2009 | ||
CZ | 15.04.2009 | ||
DK | 15.04.2009 | ||
EE | 15.04.2009 | ||
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
RO | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SK | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | ||
Précédent [2010/04] | AT | 15.04.2009 | |
FI | 15.04.2009 | ||
LT | 15.04.2009 | ||
LV | 15.04.2009 | ||
PL | 15.04.2009 | ||
SI | 15.04.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
IS | 15.08.2009 | ||
PT | 15.09.2009 | Citations: | Recherche | [A]GB2181927 (AMPEX) [A] 1-10 * abstract * * page 2, column L, line 9 - line 24 *; | [X]EP0280391 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [X] 1-10 * abstract * * column 1, line 11 - column 2, line 46 * * column 3, line 11 - line 35 * * column 3, line 49 - line 52 *; | [A]JPH0225140 (AIWA CO) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]US5280539 (YEOM HEECHEOL H [KR], et al) [A] 1-10 * abstract * * column 3, line 19 - line 24 *; | [A]JPH08111674 (FUJI PHOTO OPTICAL CO LTD) [A] 1-10 * the whole document *; | [X]EP1061453 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [X] 1-10 * abstract * * paragraphs [0001] - [0003] * * column 3, line 24 - line 33 *; | [A] - "HIGH SPEED SERIAL INTERFACE PROTOCOL", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (19911201), vol. 34, no. 7A, ISSN 0018-8689, pages 355 - 365, XP000255572 [A] 1-10 * figures 1,3 * * page 355, line 1 - line 9 * * page 358, line 1 - line 10 * * page 358, line 42 - page 360, line 19 * | [A] - "DETERMINATION OF ASYNCHRONOUS LINE PARAMETERS AND DEVICE CLASS VIA SOFTWARE", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (19910901), vol. 34, no. 4A, ISSN 0018-8689, pages 39 - 42, XP000211221 [A] 1-10 * page 40, line 5 - line 7; figure 1 * | par le demandeur | EP1061453 |