EP1837599 - Procédé destiné à la finalisation automatique d'un processus de nettoyage à pyrolyse dans un four [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.01.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Miele & Cie. KG Carl-Miele-Strasse 29 33332 Gütersloh / DE | [2014/09] |
Précédent [2007/39] | Pour tous les Etats désignés Miele & Cie. KG Carl-Miele-Strasse 29 33332 Gütersloh / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krümpelmann, Thomas, Dr. Sternenweg 1 33332 Gütersloh / DE | 02 /
Sillmen, Ulrich, Dr. Eggestrasse 76 33332 Gütersloh / DE | [2007/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07004628.9 | 07.03.2007 | [2007/39] | Numéro de priorité, date | DE20061013094 | 20.03.2006 Format original publié: DE102006013094 | [2007/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1837599 | Date: | 26.09.2007 | Langue: | DE | [2007/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1837599 | Date: | 30.12.2009 | [2009/53] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1837599 | Date: | 26.02.2014 | Langue: | DE | [2014/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.2009 | Classification | IPC: | F24C7/08, F24C14/02, F24C15/20 | [2010/01] | CPC: |
F24C14/02 (EP);
F24C15/2007 (EP)
|
Précédent IPC [2007/39] | F24C7/08, F24C14/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/39] | Titre | Allemand: | Verfahren zur automatischen Beendigung eines Pyrolysereinigungsvorgangs bei einem Backofen | [2007/39] | Anglais: | Method for automatically ending a pyrolysis cleaning process in an oven | [2007/39] | Français: | Procédé destiné à la finalisation automatique d'un processus de nettoyage à pyrolyse dans un four | [2007/39] | Procédure d'examen | 09.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/03] | 04.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 07.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.10.2013 | Opposition(s) | 27.11.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.03.2007 | BG | 26.02.2014 | CY | 26.02.2014 | CZ | 26.02.2014 | DK | 26.02.2014 | EE | 26.02.2014 | FI | 26.02.2014 | LT | 26.02.2014 | LV | 26.02.2014 | MC | 26.02.2014 | MT | 26.02.2014 | NL | 26.02.2014 | RO | 26.02.2014 | SE | 26.02.2014 | SI | 26.02.2014 | SK | 26.02.2014 | IE | 07.03.2014 | LU | 07.03.2014 | BE | 31.03.2014 | CH | 31.03.2014 | LI | 31.03.2014 | FR | 28.04.2014 | GB | 26.05.2014 | GR | 27.05.2014 | IS | 26.06.2014 | PT | 26.06.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 07.03.2007 | |
BG | 26.02.2014 | ||
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 26.02.2014 | |
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/25] | BG | 26.02.2014 | |
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/07] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/52] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/39] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 26.02.2014 | |
IS | 26.06.2014 | Citations: | Recherche | [DA]US4481404 (THOMAS CHARLES E [US], et al) [DA] 1-3 * column 5, lines 60-67 * * columns 7-8; figure 7 *; | [A]DE19706186 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-3* columns 2-5 * |