EP1795282 - Élément pulvérisateur à atomisation centrifuge et guidage d'air [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.09.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.10.2011 [2011/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel Corporation One Henkel Way Rocky Hill, CT 06067 / US | [2010/42] |
Précédent [2007/24] | Pour tous les Etats désignés ACHESON INDUSTRIES, INC. 511 Fort Street, Suite 315 Port Huron Michigan 48060 / US | Inventeur(s) | 01 /
Renkl, Hans-Dieter Maienweg 11 89189 Berghülen / DE | 02 /
Kok, Douwe-Marten Torum 8 9679 Scheemda / NL | 03 /
Junker, Thomas Starenweg 21 89150 Laichingen / DE | 04 /
Keim, Karl-Heinz Schlesierstrasse 10 89233 Neu-Ulm / DE | [2007/39] |
Précédent [2007/24] | 01 /
Renkl, Hans-Dieter Maienweg 11 89189 Berghülen / DE | ||
02 /
Kok, Douwe-Marten Torum 8 9679 Scheemda / NL | |||
03 /
Junker, Thomas Rassensteinstrasse 9 73571 Göggingen / DE | |||
04 /
Keim, Karl-Heinz Schlesierstrasse 10 89233 Neu-Ulm / DE | Mandataire(s) | Kucken, Stefan, et al Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2010/42] | Kucken, Stefan, et al Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2007/24] | Herzog, Markus, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07005291.5 | 21.09.1998 | [2007/24] | Numéro de priorité, date | DE1998110032 | 09.03.1998 Format original publié: DE 19810032 | [2007/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1795282 | Date: | 13.06.2007 | Langue: | EN | [2007/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1795282 | Date: | 27.10.2010 | Langue: | EN | [2010/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2007 | Classification | IPC: | B22D17/20, B05B3/10, B05B13/06, B05C9/14, B22D17/22 | [2007/24] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [2007/24] | Titre | Allemand: | Zerstäuber mit zentrifugaler Zerstäubung und Luftführung | [2007/24] | Anglais: | Spray element with centrifugal atomization and air guidance | [2007/24] | Français: | Élément pulvérisateur à atomisation centrifuge et guidage d'air | [2007/24] | Procédure d'examen | 14.03.2007 | Requête en examen déposée [2007/24] | 16.11.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.05.2010 | Taxe de délivrance payée | 28.05.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP98117873.4 / EP0941788 | Opposition(s) | 28.07.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.08.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 30.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 14.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 27.10.2010 | SE | 27.10.2010 | [2011/33] | Citations: | Recherche | [A]US2709110 (SCHMIDT WILLIAM E) [A] 1-33* the whole document *; | [X]US4380321 (CULBERTSON SAMUEL W, et al) [X] 1-33 * the whole document *; | [X]US4601921 (LEE HSAI-YIN [US]) [X] 1-33 * the whole document *; | [X]US4792094 (TACHI KAZUYUKI [JP], et al) [X] 1-33 * the whole document * | par le demandeur | DE2804633 | EP0037645 | US4601921 | DE4105116 | US5346486 |