EP1839604 - Dispositif destiné à l'exécution de recherches et opérations chirurgicales de l'utérus [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.08.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.08.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.09.2013 [2013/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Karl Storz GmbH & Co. KG Mittelstrasse 8 78532 Tuttlingen / DE | [N/P] |
Précédent [2007/40] | Pour tous les Etats désignés Karl Storz GmbH & Co. KG Mittelstrasse 8 78532 Tuttlingen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Walter, Christian Scheffelstrasse 21 78576 Emmingen-Liptingen / DE | [2007/40] | Mandataire(s) | Weller, Wolfgang, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2007/40] | Weller, Wolfgang, et al Witte, Weller & Partner Patentanwälte Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07006115.5 | 24.03.2007 | [2007/40] | Numéro de priorité, date | DE20061016002 | 30.03.2006 Format original publié: DE102006016002 | [2007/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1839604 | Date: | 03.10.2007 | Langue: | DE | [2007/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1839604 | Date: | 03.10.2012 | Langue: | DE | [2012/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2007 | Classification | IPC: | A61B17/42, // A61B17/28 | [2007/40] | CPC: |
A61B17/4241 (EP,US);
A61B2017/2912 (EP,US);
A61B2017/2946 (EP,US);
A61B2017/4216 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2008/24] |
Précédent [2007/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Durchführen von Untersuchungen und chirurgischen Eingriffen an der Gebärmutter | [2007/40] | Anglais: | Device for performing examinations and surgical operations on the uterus | [2007/40] | Français: | Dispositif destiné à l'exécution de recherches et opérations chirurgicales de l'utérus | [2007/40] | Procédure d'examen | 01.03.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/16] | 04.04.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 09.05.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 20.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.03.2010 | Opposition(s) | 04.07.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5571115 (NICHOLAS DAVID A [US]) [A] 14,15* column 5, line 59 - column 6, line 4 *; | [A]DE19603981 (WOLF GMBH RICHARD [DE]) [A] 6,7,9-11 * column 3, line 65 - column 4, line 47 *; | [A]DE20110921U (TROKAMED HENGSTLER GMBH [DE]) [A] 6,8-11 * page 8, line 32 - page 9, line 12 * * page 10, line 8 - line 16 *; | [X]WO02065924 (VAN HEERDEN MARCUS VINCENT [ZA]) [X] 1-5,8,15-18 * page 4, paragraph 10 - page 5, paragraph 3 * |