Etats contractants désignés | DE | | ES | | FR | | GB | | IT | | SE | | Procédure d'examen | 21.09.2011 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 05.12.2007 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 05.12.2007 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA HR MK YU | | Date de l'événement: | 13.08.2008 | | Description de l'événement: | DESIGNATION FEES PAID | | Date de l'événement: | 29.10.2008 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20080917 | | Date de l'événement: | 29.10.2008 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | DE ES FR GB IT SE | | Date de l'événement: | 19.11.2008 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20081017 | | Date de l'événement: | 07.12.2011 | | Description de l'événement: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20110801 | | Date de l'événement: | 02.11.2007 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 04.11.2011 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |