EP1847395 - Procédé de remplissage de liquide d'une cartouche, dispositif de remplissage de liquide et cartouche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.05.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): BG | publié le 16.10.2013 [2013/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [2007/43] | Inventeur(s) | 01 /
Uehara, Yutaka c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi Nagano 392-8502 / JP | 02 /
Sato, Morio c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi Nagano 392-8502 / JP | 03 /
Yamazaki, Hiroshi c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi Nagano 392-8502 / JP | 04 /
Toba, Koichi c/o Seiko Epson Corporation 3-5 Owa 3-chome Suwa-shi Nagano 392-8502 / JP | [2007/43] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/43] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07011118.2 | 29.11.2005 | [2007/43] | Numéro de priorité, date | JP20040343427 | 29.11.2004 Format original publié: JP 2004343427 | JP20040343428 | 29.11.2004 Format original publié: JP 2004343428 | JP20040343429 | 29.11.2004 Format original publié: JP 2004343429 | [2007/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1847395 | Date: | 24.10.2007 | Langue: | EN | [2007/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1847395 | Date: | 30.06.2010 | Langue: | EN | [2010/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2007 | Classification | IPC: | B41J2/175, G03G15/08, B41J2/165 | [2007/43] | CPC: |
B41J2/17553 (EP,KR,US);
B41J2/17503 (EP,KR,US);
B41J2/17506 (EP,KR,US);
B41J2/17513 (EP,KR,US);
B41J2/17536 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/43] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Befüllen einer Kartusche mit Flüssigkeit, Füllvorrichtung und Kartusche | [2007/43] | Anglais: | Method of liquid filling of cartridge, liquid filling device, and cartridge | [2007/43] | Français: | Procédé de remplissage de liquide d'une cartouche, dispositif de remplissage de liquide et cartouche | [2007/43] | Procédure d'examen | 22.04.2008 | Requête en examen déposée [2008/23] | 10.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.01.2010 | Taxe de délivrance payée | 26.01.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05025966.2 / EP1661710 | Opposition(s) | 31.03.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 30.06.2010 | BE | 30.06.2010 | CY | 30.06.2010 | CZ | 30.06.2010 | DK | 30.06.2010 | EE | 30.06.2010 | FI | 30.06.2010 | LT | 30.06.2010 | LV | 30.06.2010 | NL | 30.06.2010 | PL | 30.06.2010 | RO | 30.06.2010 | SE | 30.06.2010 | SI | 30.06.2010 | SK | 30.06.2010 | TR | 30.06.2010 | BG | 30.09.2010 | GR | 01.10.2010 | IS | 30.10.2010 | PT | 02.11.2010 | IE | 29.11.2010 | LU | 29.11.2010 | CH | 30.11.2010 | LI | 30.11.2010 | MC | 30.11.2010 | HU | 01.01.2011 | [2013/42] |
Précédent [2012/47] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
TR | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
IE | 29.11.2010 | ||
LU | 29.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
HU | 01.01.2011 | ||
Précédent [2012/44] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
IE | 29.11.2010 | ||
LU | 29.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
HU | 01.01.2011 | ||
Précédent [2012/42] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
IE | 29.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
HU | 01.01.2011 | ||
Précédent [2012/41] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
BG | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
IE | 29.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
Précédent [2011/48] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
IE | 29.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
CH | 30.11.2010 | ||
LI | 30.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
Précédent [2011/33] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
MC | 30.11.2010 | ||
Précédent [2011/19] | AT | 30.06.2010 | |
BE | 30.06.2010 | ||
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
RO | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
IS | 30.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
Précédent [2011/06] | AT | 30.06.2010 | |
FI | 30.06.2010 | ||
LT | 30.06.2010 | ||
LV | 30.06.2010 | ||
PL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | Citations: | Recherche | [A]US5329294 (ONTAWAR SUSAN P [US], et al) [A] 1-11 * column 2, line 20 - column 4, line 55; figures 1-5 * * column 2, line 16 - column 2, line 19 *; | [A]US6007192 (AHN BYUNG-SUN [KR]) [A] 1-11* column 3, line 9 - column 4, line 56 *; | [A]US2003048339 (SASAKI TOYONORI [JP]) [A] 1-11 * paragraph [0008] * * paragraphs [0068] - [0072] - [0111] * * paragraph [0102] *; | [A]WO2004023216 (WAZANA BROTHERS INTERNATIONAL [US], et al) [A] 1-11 * page 3, paragraph 2 - page 13 *; | [A]US2004066429 (WAZANA YOEL [US], et al) [A] 1-11 * column 2, line 65 - column 7, line 51; figures 1-5 *; | [A]US2004174417 (KOBAYASHI ATSUSHI [JP], et al) [A] 1-11 * the whole document * | Examen | US6364473 | par le demandeur | US6364473 |