EP1895138 - Structure de couvercle d'un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.06.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.06.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.07.2012 [2012/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107-8556 / JP | [N/P] |
Précédent [2011/20] | Pour tous les Etats désignés HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107-8556 / JP | ||
Précédent [2008/10] | Pour tous les Etats désignés HONDA MOTOR CO., LTD. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Negoro, Masaaki c/o Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | 02 /
Kurosu, Reina c/o Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | 03 /
Wakita, Nobutaka c/o Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | [2011/11] |
Précédent [2008/10] | 01 /
Negoro, Masaaki Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | ||
02 /
Kurosu, Reina Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | |||
03 /
Wakita, Nobutaka Honda R&D Co., Ltd. 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi Saitama, 351-0193 / JP | Mandataire(s) | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/10] | Liska, Horst, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07012522.4 | 26.06.2007 | [2008/10] | Numéro de priorité, date | JP20060230952 | 28.08.2006 Format original publié: JP 2006230952 | [2008/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1895138 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | EN | [2008/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1895138 | Date: | 08.09.2010 | [2010/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1895138 | Date: | 27.07.2011 | Langue: | EN | [2011/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.08.2010 | Classification | IPC: | F02F7/00, B62J13/00, F01P11/04 | [2010/36] | CPC: |
F01P11/04 (EP,US);
F02F7/007 (EP,US);
F02F7/0073 (EP,US);
F02B61/02 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/10] | F02F7/00 | Etats contractants désignés | DE, GB, IT [2011/19] |
Précédent [2008/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Abdeckungsstruktur für einen Verbrennungsmotor | [2008/10] | Anglais: | Cover structure of an internal combustion engine | [2008/10] | Français: | Structure de couvercle d'un moteur à combustion interne | [2008/10] | Procédure d'examen | 26.06.2007 | Requête en examen déposée [2008/10] | 18.11.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2011 | Taxe de délivrance payée | 02.02.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.11.2010 | Opposition(s) | 02.05.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH01139024U (HONDA) [A] 1 * the whole document *; | [AD]JP7055291Y (HONDA) [AD] 1 * figure 4 *; | [A]US2005217629 (THURM KENNETH R [US], et al) [A] 1 * paragraph [0037] - paragraph [0040]; figures 2, 4 * |