EP2014256 - Matériau de réparation d'os composite [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.07.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.07.2010 | Demande réputée retirée | publié le 11.08.2010 [2010/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel / CH | Pour tous les Etats désignés CAM Implants B.V. Zernikedreef 6 2333 CL Leiden / NL | [2009/03] | Inventeur(s) | 01 /
Seibl, Reinhart Wohnstadion Kirchenacker 1 8050 Zürich / CH | 02 /
Neidhardt, Astrid Sylvia Trittligasse 34 8001 Zürich / CH | 03 /
Molenberg, Aaldert Rens Benkenstrasse 38 4102 Binningen / CH | 04 /
Beuling, Nienke van Bleyswijckstraat 59 2613 RR Delft / NL | [2009/03] | Mandataire(s) | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Bellerivestrasse 20 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2009/03] | Schaad, Balass, Menzl & Partner AG Dufourstrasse 101 Postfach 8034 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 07013645.2 | 12.07.2007 | [2009/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2014256 | Date: | 14.01.2009 | Langue: | EN | [2009/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2007 | Classification | IPC: | A61F2/00, A61L27/42, A61L27/54, A61L27/56 | [2009/03] | CPC: |
A61L27/56 (EP,US);
A61F2/28 (EP,US);
A61L27/425 (EP,US);
A61L27/52 (EP,US);
A61L27/54 (EP,US);
A61P19/00 (EP);
C08L71/02 (EP,US);
A61F2/2803 (EP,US);
A61F2/30942 (EP,US);
A61F2002/2835 (EP,US);
A61F2002/30011 (EP,US);
A61F2250/0023 (EP,US);
A61F2310/00293 (EP,US);
A61L2300/252 (EP,US);
A61L2300/412 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/03] | Titre | Allemand: | Verbundmaterial zur Knochenreparatur | [2009/03] | Anglais: | Composite bone repair material | [2009/03] | Français: | Matériau de réparation d'os composite | [2009/03] | Procédure dexamen | 11.04.2009 | Requête en examen déposée [2009/22] | 14.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.01.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/32] | 02.03.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE19610715 (KIRSCH AXEL [DE]) [X] 1-3,10,12,13 * column 1, lines 1-3,38-40,46-55,66,67 * * column 2, lines 16-19,38-66 * * column 3, lines 20,21,35-37,44,45; claims 1-12 *; | [Y]WO0044808 (HUBBELL JEFFREY A [CH], et al) [Y] 4-7,11,14,15 * page 4, line 8 - page 5, line 26 * * page 6, lines 11-24 * * page 15, line 19 - page 17, line 6 * * page 18, lines 13-22 * * page 24, lines 2-7 * * page 25, lines 8-13 * * page 27, lines 14-16 * * page 28, lines 10-15 * * example 13 * * page 84, lines 1-15 *; | [DA]WO03040235 (UNIV ZUERICH [CH], et al) [DA] 1-19 * the whole document *; | [DA]US2003143258 (KNAACK DAVID [US], et al) [DA] 1-19* the whole document *; | [XY]US2004002770 (KING RICHARD S [US], et al) [X] 1-3,8-10,12,13,16-19 * paragraphs [0012] - [0015] - [0020] - [0029] - [0032] , [0033] , [0035] - [0038] * * paragraphs [0040] , [0041] , [0047] , [0048] , [0055] - [0057] - [0064] - [0066] * * claims 1-43 * [Y] 4-7,11,14,15; | [DA]EP1609491 (STRAUMANN HOLDING AG [CH]) [DA] 1-19 * the whole document *; | [E]EP1820522 (STRAUMANN HOLDING AG [CH]) [E] 1-19 * paragraphs [0017] - [0026] - [0030] - [0076]; claims 1-38 * |