EP1903495 - Procédé pour la construction d'une base de données évolutive sur les modes de comportement d'un sujet [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 25.04.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.04.2014 | Rejet de la demande | publié le 28.05.2014 [2014/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alcatel Lucent 3, avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | [2012/11] |
Précédent [2012/10] | Pour tous les Etats désignés Alcatel-Lucent USA Inc. 600-700 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974 / US | ||
Précédent [2009/36] | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Précédent [2008/40] | Pour tous les Etats désignés Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Précédent [2008/13] | Pour tous les Etats désignés Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | Inventeur(s) | 01 /
Lambert, Diane 15 Upper Drive Berkeley Heights New Jersey 07901 / US | 02 /
Pinheiro, Jose C. 146 Center Avenue Chatham New Jersey 07928 / US | 03 /
Sun, Don X. 48 Scheurman Terrace Warren New Jersey 07059 / US | [2008/13] | Mandataire(s) | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Landaubogen 3 81373 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/43] | 2SPL Patentanwälte Postfach 15 17 23 80050 München / DE | ||
Précédent [2012/15] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte Neuer Zollhof 2 40221 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2008/46] | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3, Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield EN3 7XU / GB | ||
Précédent [2008/13] | Sarup, David Alexander, et al Alcatel-Lucent Telecom Limited Unit 18, Core 3, Workzone Innova Business Park Electric Avenue Enfield, EN3 7XU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07015069.3 | 31.05.2000 | [2008/13] | Numéro de priorité, date | US19990136746P | 01.06.1999 Format original publié: US 136746 P | [2008/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1903495 | Date: | 26.03.2008 | Langue: | EN | [2008/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.2008 | Classification | IPC: | G06Q40/00, H04M3/36 | [2008/13] | CPC: |
G06Q40/08 (EP);
H04M2203/6027 (EP);
H04M3/2218 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/49] |
Précédent [2008/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer aktualisierbaren Datenbank für Personenverhaltensmuster | [2008/13] | Anglais: | Method for constructing an updateable database of subject behaviour patterns | [2008/13] | Français: | Procédé pour la construction d'une base de données évolutive sur les modes de comportement d'un sujet | [2008/13] | Procédure dexamen | 08.08.2007 | Requête en examen déposée [2008/13] | 27.09.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 27.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.11.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE | 12.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.2013 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2014/22] | 26.11.2013 | Date des procédures orales | 03.01.2014 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 13.01.2014 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2014/22] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP00938026.2 / EP1145091 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20000938026) est 17.12.2001 | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 24.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 23.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 27.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Droits Réels ou Exécutions forcées | ID: | 01 | Pour: | tous les Etats désignés | Date : | 10.04.2013 | [2013/40] | Citations: | Recherche | [X]GB2321363 (NORTHERN TELECOM LTD [CA]) [X] 1-4 * abstract * * figures 1,3,6,12 * * page 4, paragraph 2 * * page 7 *; | [X]WO9631043 (BRITISH TELECOMM [GB], et al) [X] 1-4 * abstract *; | [A]WO9854677 (VISA INT SERVICE ASS [US], et al) [A] 1-4 * abstract * * page 2, paragraph 2 * * page 2, paragraph 2 - paragraph 3 * * figures 1,2 *; | [A]US5870752 (GIBBONS PHILLIP B [US], et al) [A] 1-4 * abstract * * column 5, line 45 - column 8, line 11 *; | [A]US5627886 (BOWMAN WILLIAM B [US]) [A] 1-4 * the whole document *; | [A]WO9411959 (CORAL SYSTEMS INC [US]) [A] 1-4 * the whole document * |