EP1891982 - Appareil de filtrage d'air ayant un mécanisme de suppression de matériau étranger [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 23.04.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.04.2010 | Retrait de la demande | publié le 26.05.2010 [2010/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sanyo Electric Co., Ltd. 5-5 Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi-shi Osaka 570-8677 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/09] | Pour tous les Etats désignés Sanyo Electric Co., Ltd. 5-5 Keihanhondori 2-chome Moriguchi-shi Osaka 570-8677 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Fukushima, Toshio 70-13, Josai-cho Ota-shi, Gunma 373-0038 / JP | 02 /
Arakawa, Toru 2-10-15, Okaido Tatebayashi-shi, Gunma 374-0066 / JP | 03 /
Kobayashi, Hiroyuki Otone-ryo 5-221, 3-25-1, Sengoku, Oizumi-machi Ora-gun, Gunma 373-0533 / JP | 04 /
Usui, Hiroaki Guranviburu C102, 935-2, Yoshida, Oizumi-machi Ora-gun, Gunma 370-0523 / JP | 05 /
Uchida, Yoichi 2-7-17, Kakabo-cho Ashikaga-shi, Tochigi 326-0006 / JP | 06 /
Ogura, Nobhiro 7-1-50, Higashi Kiryu-shi, Gunma 376-0034 / JP | 07 /
Kurokawa, Keiko 4-12-8, Nishikoizumi, Oizumi-machi Ora-gun, Gunma 370-0517 / JP | 08 /
Suzuki, Daisuke Maisonraffine 202, 1499, Iizuka-cho Ota-shi, Gunma 373-0817 / JP | 09 /
Kuribara, Hiroyuki Grandchariot A101, 1045-1, Iizuka-cho Ota-shi, Gunma 373-0817 / JP | 10 /
Nakata, Yuji Leopalace sunshine II 211, 6-603, Furukori, Oizumi-machi Ora-gun, Gunma 370-0536 / JP | 11 /
Yamamoto, Tetsuya SIM203, 5298, Ryumai-cho Ota-shi, Gunma 373-0806 / JP | [2008/09] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/26] | Glawe, Delfs, Moll Patent- und Rechtsanwälte Postfach 26 01 62 80058 München / DE | ||
Précédent [2008/09] | Glawe, Delfs, Moll Patent- und Rechtsanwälte Postfach 26 01 62 80058 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07016363.9 | 21.08.2007 | [2008/09] | Numéro de priorité, date | JP20060224951 | 22.08.2006 Format original publié: JP 2006224951 | JP20060229989 | 28.08.2006 Format original publié: JP 2006229989 | [2008/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1891982 | Date: | 27.02.2008 | Langue: | EN | [2008/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1891982 | Date: | 05.08.2009 | [2009/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2009 | Classification | IPC: | A61L9/14, F24F3/16 | [2008/09] | CPC: |
A61L9/14 (EP);
A61L9/145 (KR);
F24F8/125 (EP,KR,US);
F24F3/16 (KR);
F24F8/10 (EP);
F24F8/117 (EP);
F24F8/24 (EP);
A61L2209/213 (KR);
A61L2209/22 (KR);
Y02A50/20 (EP,KR)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, HU, NL [2010/15] |
Précédent [2008/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Luftfiltervorrichtung mit Mechanismus zur Entfernung von Fremdstoffen | [2008/09] | Anglais: | Air filtering apparatus having foreign material removing mechanism | [2008/09] | Français: | Appareil de filtrage d'air ayant un mécanisme de suppression de matériau étranger | [2008/09] | Procédure d'examen | 21.08.2007 | Requête en examen déposée [2008/09] | 13.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.03.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 20.04.2010 | Demande retirée par le demandeur [2010/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP2000257913 (TECHNO RYOWA LTD) [X] 1,7-9 * the whole document * * figure 8 *; | [X]JP2000334240 (SANWA SEIKI KOGYO KK) [X] 1,2,7-9 * the whole document * * abstract *; | [X]US2003056648 (FORNAI DANIELE [IT], et al) [X] 1-5,7,9,10 * paragraphs [0028] - [0043] - [0095] - [0100]; figures 1,3,4,6 *; | [X]JP2003250876 (OMEGA KK) [X] 1,7-9 * the whole document * * abstract *; | [X]US2005072308 (AOYAGI KOHEI [JP]) [X] 1,2,5,7 * paragraphs [0016] , [0036] , [0038] - [0049]; figure 1 *; | [A]EP1621823 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 11* paragraph [0053]; figure 2 * |