EP2037498 - Module semi-conducteur de puissance résistant à une chaleur importante [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 07.05.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2010 | Rejet de la demande | publié le 09.06.2010 [2010/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/12] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Birner, Martin Weiher 34 92242 Hirschau / DE | 02 /
Schierling, Hubert, Dr. Pommernstrasse 18 G 91052 Erlangen / DE | [2009/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07017801.7 | 11.09.2007 | [2009/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2037498 | Date: | 18.03.2009 | Langue: | DE | [2009/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.03.2008 | Classification | IPC: | H01L23/42 | [2009/12] | CPC: |
H01L23/42 (EP);
H01L2224/40227 (EP);
H01L2224/48227 (EP);
H01L23/22 (EP);
H01L25/072 (EP);
H01L2924/00014 (EP)
| C-Set: |
H01L2924/00014, H01L2224/37099 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/12] | Titre | Allemand: | Hochwärmebeständiges Leistungshalbleitermodul | [2009/12] | Anglais: | High performance highly heat resistant semiconductor module | [2009/12] | Français: | Module semi-conducteur de puissance résistant à une chaleur importante | [2009/12] | Procédure dexamen | 21.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/40] | 21.09.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.01.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2010/23] | 04.02.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB1047778 (SIEMENS AG) [X] 1,4,6,9 * page 1, line 82 - page 2, line 108; figures 1-3 * [Y] 2,3,5,7,8,10; | [XA]DE1439456 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-3,6-8 * page 2, paragraph 2 - page 7, paragraph 2; figure 1 * [A] 4,5,9,10; | [XA]US3462654 (WEINSTEIN HAROLD) [X] 1,4,6,9 * column 2, line 16 - line 72; figure 3 * [A] 2,3,5,7,8,10; | [A]DE2255837 (HERAEUS GMBH W C) [A] 1-10 * page 4, paragraph 3 - page 5, paragraph 3; figures 1,2 *; | [A]DE19922928 (DENSO CORP [JP]) [A] 1-10 * column 5, line 50 - column 6, line 64; figure 1 *; | [XAY]DE10123232 (INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE]) [X] 1,6 * paragraph [0041] - paragraph [0046]; figure 1 * [A] 4,9 [Y] 2,3,5,7,8,10; | [A]WO03075626 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-10* page 5, line 14 - page 8, line 36; figures 1-4 * |