Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
27.08.2010 | Demande réputée retirée | publié le 29.09.2010 [2010/39] |
30.04.2010 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
16.03.2010 | Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
06.11.2009 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
06.11.2009 | Liste definitive des désignations | publié le 09.12.2009 [2009/50] |
06.11.2009 | Premier rapport d'examen | |
30.10.2009 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
23.10.2009 | Requête en examen présentée | publié le 25.11.2009 [2009/48] |
27.02.2009 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 01.04.2009 [2009/14] |