EP1974796 - Particules mélangées et structure en nid d'abeille [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 19.04.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2013 | Rejet de la demande | publié le 22.05.2013 [2013/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ibiden Co., Ltd. 1, Kandacho 2-chome Ogaki-shi, Gifu 503-8604 / JP | [2008/40] | Inventeur(s) | 01 /
Ohno, Kazushige Ibiden Co., Ltd. Ogakikita Kojo 1-1, Kitagata Ibigawa-cho Ibi-Gun, Gifu 501-0695 / JP | 02 /
Ido, Takahiko Ibiden Co., Ltd. Ogakikita Kojo 1-1, Kitagata Ibigawa-cho Ibi-Gun, Gifu 501-0695 / JP | 03 /
Koga, Yoshihiro Ibiden Co., Ltd. Ogakikita Kojo 1-1, Kitagata Ibigawa-cho Ibi-Gun, Gifu 501-0695 / JP | 04 /
Akema, Yuji Ibiden Co., Ltd. Ogakikita Kojo 1-1, Kitagata Ibigawa-cho Ibi-Gun, Gifu 501-0695 / JP | [2008/40] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/40] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07018914.7 | 26.09.2007 | [2008/40] | Numéro de priorité, date | WO2007JP57257 | 30.03.2007 Format original publié: PCT/JP2007/057257 | [2008/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1974796 | Date: | 01.10.2008 | Langue: | EN | [2008/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.2008 | Classification | IPC: | B01D53/94, B01J23/40, B01J23/42, B01J35/00, B01J35/04, B01J37/02, B01J37/04 | [2008/40] | CPC: |
B01J23/40 (EP,US);
B01J23/42 (EP,US);
B01J23/63 (EP,US);
B01J35/19 (EP,US);
B01J35/40 (EP,US);
B01J37/04 (EP,US);
C04B35/101 (EP,US);
C04B35/117 (EP,US);
C04B35/50 (EP,US);
C04B35/80 (EP,US);
C04B38/0006 (EP,US);
B01D2255/1021 (EP,US);
B01D2255/206 (EP,US);
B01D2255/2092 (EP,US);
B01D2255/9202 (EP,US);
B01D2255/9207 (EP,US);
B01J35/392 (EP,US);
B01J35/45 (EP);
B01J37/0045 (EP,US);
B01J37/0201 (EP,US);
B01J37/16 (EP,US);
C04B2111/0081 (EP,US);
C04B2235/3217 (EP,US);
C04B2235/3224 (EP,US);
C04B2235/3227 (EP,US);
C04B2235/3229 (EP,US);
C04B2235/3232 (EP,US);
C04B2235/3244 (EP,US);
C04B2235/3418 (EP,US);
C04B2235/408 (EP,US);
| C-Set: |
C04B38/0006, C04B35/10, C04B35/50, C04B35/80 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/40] | Titre | Allemand: | Gemischte Partikel- und Wabenstruktur | [2008/40] | Anglais: | Mixed particles and honeycomb structure | [2008/40] | Français: | Particules mélangées et structure en nid d'abeille | [2008/40] | Procédure d'examen | 26.09.2007 | Requête en examen déposée [2008/40] | 17.12.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.10.2012 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 11.12.2012 | 20.11.2012 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2013/21] | 30.11.2012 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2013/21] | 11.12.2012 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.12.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0558159 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND [JP]); | [X]US6261989 (TANAKA HIROHISA [JP], et al); | [X]EP1121979 (FORD GLOBAL TECH INC [US]); | [X]EP1174174 (DAIHATSU MOTOR CO LTD [JP]); | [X]WO2006016633 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al); | [A]WO2006025613 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) | Examen | JP2006224086 |