EP1916719 - Procédé pour la fabrication de sources lumineuses à base de phosphore, dotées d'un réflecteur d'interférences [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.06.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul MN 55133-3427 / US | ||
Précédent [2008/18] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center, Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
Ouderkirk, Andrew J. c/o 3M Center, P.O. Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
Weber, Michael F. c/o 3M Center, P.O. Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
Wheatley, John A. c/o 3M Center, P.O. Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2008/18] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2008/18] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07020411.0 | 27.01.2004 | [2008/18] | Numéro de priorité, date | US20030443232P | 27.01.2003 Format original publié: US 443232 P | US20030443235P | 27.01.2003 Format original publié: US 443235 P | US20030443274P | 27.01.2003 Format original publié: US 443274 P | US20030727023 | 02.12.2003 Format original publié: US 727023 | [2008/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1916719 | Date: | 30.04.2008 | Langue: | EN | [2008/18] | Classification | IPC: | H01L33/00 | [2008/18] | CPC: |
H01L33/505 (EP);
H01L2224/48091 (EP);
H01L2224/48247 (EP);
H01L2924/12041 (EP);
H01L2924/181 (EP);
H01L33/44 (EP);
H01L33/60 (EP)
(-)
| C-Set: |
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (EP);
H01L2924/181, H01L2924/00012 (EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/18] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Lichtquellen auf Phosphorbasis mit Interferenzreflektor | [2008/18] | Anglais: | Method of making phosphor based light sources having an interference reflector | [2008/18] | Français: | Procédé pour la fabrication de sources lumineuses à base de phosphore, dotées d'un réflecteur d'interférences | [2008/18] | Procédure d'examen | 04.06.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/30] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04705580.1 / EP1588426 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |