blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1932981

EP1932981 - Kit pour une tribune [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  01.07.2016
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip01.07.2016Demande réputée retiréepublié le 03.08.2016  [2016/31]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Lichtgitter GmbH
Siemensstrasse 1
48703 Stadtlohn / DE
[N/P]
Précédent [2008/25]Pour tous les Etats désignés
Lichtgitter GmbH
Siemensstrasse
48703 Stadtlohn / DE
Inventeur(s)01 / Haller, Karlheinz
Falkenstrasse 7/1
72172 Sulz-Sigmarswangen / DE
 [2008/25]
Mandataire(s)Habbel, Ludwig, et al
Habbel & Habbel
Patentanwälte
Am Kanonengraben 11
48151 Münster / DE
[N/P]
Précédent [2008/25]Habbel, Hans-Georg
Habbel & Habbel, Patentanwälte, Am Kanonengraben 11
48151 Münster / DE
Numéro de la demande, date de dépôt07021442.403.11.2007
[2008/25]
Numéro de priorité, dateDE20062018817U13.12.2006         Format original publié: DE 202006018817 U
[2008/25]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP1932981
Date:18.06.2008
Langue:DE
[2008/25]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP1932981
Date:08.07.2015
Langue:DE
[2015/28]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP05.06.2015
ClassificationIPC:E04H3/12
[2008/25]
CPC:
E04H3/12 (EP)
Etats contractants désignés[2016/11]
Précédent [2008/25]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MT,  NL,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
TitreAllemand:Bausatz für eine Tribüne[2008/25]
Anglais:Assembly kit for a grandstand[2008/25]
Français:Kit pour une tribune[2008/25]
Procédure dexamen09.01.2016La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2016/31]
29.02.2016Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2016/31]
Taxes payéesTaxe annuelle
23.09.2009Taxe annuelle Année du brevet 03
22.09.2010Taxe annuelle Année du brevet 04
19.10.2011Taxe annuelle Année du brevet 05
20.09.2012Taxe annuelle Année du brevet 06
18.10.2013Taxe annuelle Année du brevet 07
14.10.2014Taxe annuelle Année du brevet 08
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
30.11.200903   M06   Pas encore payé
30.11.201509   M06   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[A]US2171374  (RYAN RUDD W, et al) [A] 1-7 * column 1, line 41 - column 2, line 46; figures 1-5 *;
 [A]US3070849  (IRWIN ALEXANDER J) [A] 1-7* page 1, line 1 - page 2, line 45; figures 1-2 *;
 [A]DE2001244  (TELLENBACH FA HELMUT) [A] 1-7 * page 2, line 1 - page 11, line 6; figures 1-12 *;
 [A]US5159788  (MERRICK BRUCE C [US]) [A] 1-7 * column 3, line 18 - column 6, line 15; figures 1-12 *
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.