EP1883136 - Dispositif de fixation/guidage de câble combiné [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.12.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2012 | Demande réputée retirée | publié le 16.01.2013 [2013/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Necto Group S.r.l. Via Lago Maggiore, 43 36077 Altavilla (VI) / IT | [2008/05] | Inventeur(s) | 01 /
Pizzi, Giordano Via Solari, 9 20144 Milano / IT | [2008/05] | Mandataire(s) | Raimondi, Margherita, et al Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi S.r.l. Piazzale Cadorna, 15 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2008/05] | Raimondi, Margherita, et al Dott. Ing. Prof. Alfredo Raimondi S.r.l., Piazzale Cadorna, 15 20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07075561.6 | 05.07.2007 | [2008/05] | Numéro de priorité, date | IT2006MI01497 | 28.07.2006 Format original publié: IT MI20061497 | [2008/05] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1883136 | Date: | 30.01.2008 | Langue: | EN | [2008/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1883136 | Date: | 16.04.2008 | [2008/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.2008 | Classification | IPC: | H01R13/58, H01R13/74 | [2008/16] | CPC: |
H01R13/5812 (EP,US);
H01R13/745 (EP,US)
|
Précédent IPC [2008/05] | H01R13/58 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/05] | Titre | Allemand: | Kombinierte Kabelführungs-/Klemmvorrichtung | [2008/05] | Anglais: | Combined cable guiding/clamping device | [2008/05] | Français: | Dispositif de fixation/guidage de câble combiné | [2008/05] | Procédure dexamen | 14.10.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2008 | Requête en examen déposée [2008/48] | 17.12.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.04.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/03] | 14.08.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/03] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.12.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2012 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]FR2259462 (TECHNILEC SARL [FR]) [Y] 7-24 * page 3, line 10 - page 4, line 27; figures 1,2 *; | [XY]FR2529024 (DOMAR SA [ES]) [X] 1 * page 3, line 3 - page 4, line 22; figures 1-12 * [Y] 2-30; | [Y]FR2637740 (SIMON HANS [DE]) [Y] 2-6,25-30 * page 5, line 21 - page 6, line 17; figures 4-6 * * abstract *; | [A]GB2342508 (R W DATA LTD [GB]) [A] 21 * page 7, line 18 - line 20; figure 8 *; | [A]US2006148302 (PATEL SATISH I [US], et al) [A] 13 * paragraph [0023] - paragraph [0024]; figures 7,9 *; | [XP]EP1798821 (MBM ELETTRONICA S R L [IT]) [XP] 1-30* the whole document * | par le demandeur | FR2259024 | IT1317965 |