EP1832479 - Procédé et dispositif destinés à la commande d'un système de protection de personnes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.08.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.09.2009 [2009/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2007/37] | Inventeur(s) | 01 /
Mack, Frank Yongsan-ku, Hannam-dong Hillside Residence E-402 Seoul / KR | [2007/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07100652.2 | 17.01.2007 | [2007/37] | Numéro de priorité, date | DE20061010477 | 07.03.2006 Format original publié: DE102006010477 | [2007/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1832479 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | DE | [2007/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1832479 | Date: | 22.10.2008 | Langue: | DE | [2008/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.06.2007 | Classification | IPC: | B60R21/34, B60R21/0136 | [2007/37] | CPC: |
B60R21/01332 (EP,US);
B60R21/01336 (EP,US);
B60R21/34 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2008/21] |
Précédent [2007/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Steuern eines Personenschutzsystems | [2007/37] | Anglais: | Method and device for controlling a human protection system | [2007/37] | Français: | Procédé et dispositif destinés à la commande d'un système de protection de personnes | [2007/37] | Procédure d'examen | 12.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/17] | 13.03.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.04.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.07.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.2008 | Taxe de délivrance payée | 03.09.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.07.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/40] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE10045698 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1,10 * abstract *; | [A]WO0198117 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 1,10 * abstract *; | [A]DE10132681 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,10* abstract *; | [A]GB2386873 (AUTOLIV DEV [SE]) [A] 1,10 * abstract * |