EP1830054 - Procédé pour l'optimisation de la consommation de carburant d'une machine à moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.11.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.11.2018 | Demande réputée retirée | publié le 05.12.2018 [2018/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Précédent [2007/36] | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265-8098 / US | Inventeur(s) | 01 /
Johnson, Thomas 13930 S Avenue Dike, IA 50624 / US | [2007/36] | Mandataire(s) | John Deere GmbH & Co. KG Global Intellectual Property Services John-Deere-Straße 70 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [2012/39] | Deere & Company European Office Global Intellectual Property Services John-Deere-Straße 70 68163 Mannheim / DE | ||
Précédent [2007/36] | Löser, Iris Deere & Company European Office Patent Department Steubenstraße 36-42 68163 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07102441.8 | 15.02.2007 | [2007/36] | Numéro de priorité, date | US20060358301 | 20.02.2006 Format original publié: US 358301 | [2007/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1830054 | Date: | 05.09.2007 | Langue: | EN | [2007/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1830054 | Date: | 20.08.2014 | Langue: | EN | [2014/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.07.2014 | Classification | IPC: | F02D31/00, F02D41/02, F02D41/14, F02D41/30, B60W10/00 | [2007/36] | CPC: |
F02D31/007 (EP,US);
B60W10/06 (EP,US);
B60W10/11 (EP,US);
B60W30/1882 (EP,US);
F02D41/0215 (EP,US);
F02D41/1497 (EP,US);
F02D41/2429 (EP,US);
F02D41/2451 (EP,US);
B60Y2200/221 (EP,US);
F02D2200/0625 (EP,US);
F02D2250/22 (EP,US);
Y02T10/40 (EP,US);
Y02T10/84 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2015/14] |
Précédent [2007/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum Optimieren des Kraftstoffverbrauchs einer von einem Verbrennungsmotor angetriebenen Maschine | [2007/36] | Anglais: | Method for optimizing fuel consumption in a machine powered by an internal combustion engine | [2007/36] | Français: | Procédé pour l'optimisation de la consommation de carburant d'une machine à moteur à combustion interne | [2007/36] | Procédure dexamen | 21.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/14] | 21.02.2015 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 31.03.2015 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/49] | 31.07.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/49] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.02.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 17.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 17.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US6387011 (BELLINGER STEVEN M [US]) [AD] 1-20 * abstract ** column 2, line 30 - column 3, line 36 *; | [X]US2002123836 (KOMIYAMA SUSUMU [JP], et al) [X] 1-20 * abstract * * paragraphs [0003] - [0007] * * paragraphs [0021] - [0043] *; | [X]EP1411232 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [X] 1-20 * paragraphs [0005] , [0006] * * paragraphs [0010] , [0011] * * paragraphs [0015] - [0021] *; | [X]WO2005093238 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE], et al) [X] 1-20 * page 2, line 4 - page 3, line 28 * * page 5, line 24 - page 6, line 17 * |