EP1825978 - Dispositif cylindrique de décoration [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.05.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.05.2015 | Retrait de la demande | publié le 10.06.2015 [2015/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TECNO - ITALIA S.R.L. Via Marchesi, 13 41043 Formigine / IT | [N/P] |
Précédent [2011/27] | Pour tous les Etats désignés TECNO - ITALIA S.R.L. Via Marchesi, 13 41043 Formigine (MO) / IT | ||
Précédent [2007/35] | Pour tous les Etats désignés Tecno-Europa S.r.l. Via Marchesi, 11 41043 Formigine / IT | Inventeur(s) | 01 /
Fiandri, Giancarlo Via Nuova 2492/3 41048 Frignano sulla Secchia (MO) / IT | [2007/35] | Mandataire(s) | Brunacci, Marco, et al BRUNACCI & PARTNERS S.r.l. Via Pietro Giardini, 625 41125 Modena (MO) / IT | [N/P] |
Précédent [2013/31] | Brunacci, Marco, et al BRUNACCI & PARTNERS S.r.l. Via Scaglia Est, 19-31 41126 Modena / IT | ||
Précédent [2008/07] | Crugnola, Pietro, et al Luppi Crugnola & Partners S.r.l. Viale Corassori 54 41100 Modena / IT | ||
Précédent [2007/35] | Luppi, Luigi, et al Luppi Crugnola & Partners S.r.l. Viale Corassori 54 41100 Modena / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07102934.2 | 23.02.2007 | [2007/35] | Numéro de priorité, date | IT2006MO00063 | 23.02.2006 Format original publié: IT MO20060063 | [2007/35] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1825978 | Date: | 29.08.2007 | Langue: | EN | [2007/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1825978 | Date: | 01.09.2010 | [2010/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2010 | Classification | IPC: | B28B11/04, B41F15/08, B41C1/18, B41N1/22, B41F27/00, B05C1/14, B41F17/00 | [2015/08] | CPC: |
B28B11/044 (EP);
B05C1/14 (EP);
B28B11/046 (EP);
B41C1/182 (EP);
B41F17/007 (EP);
B41P2217/56 (EP)
|
Précédent IPC [2010/35] | B28B11/04, B41F15/08, B41C1/18, B41N1/22, B41F27/00 | ||
Précédent IPC [2007/35] | B28B11/04, B41F15/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/35] | Titre | Allemand: | Zylindrische Dekoriervorrichtung | [2007/35] | Anglais: | Tubular decorating means | [2007/35] | Français: | Dispositif cylindrique de décoration | [2007/35] | Procédure d'examen | 01.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/15] | 08.04.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 10.06.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.09.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.05.2015 | Demande retirée par le demandeur [2015/24] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.03.2014 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale/rapport d'examen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 10.06.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.06.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.06.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP1040920 (GOMES TECHNOLOGY S P A [IT]) [Y] 11-15 * paragraphs [0012] - [0032]; figure - *; | [XYI]EP1468825 (TECNO EUROPA SRL [IT]) [X] 1,2,7,8,10,16,17 * paragraphs [0037] - [0067]; figure - * [Y] 11-15 [I] 3-6; | [A]EP1535732 (TOSI S P A [IT]) [A] 1-17* paragraphs [0020] - [0040]; figure - *; | [E]EP1834768 (EURAM H R LTD [US]) [E] 1,2,6-10,16,17 * paragraphs [0025] - [0056] - [0 62] - [0065]; figure - * | Examen | US2007234914 | par le demandeur | EP1040920 | EP1468825 | EP1834768 |