EP1832669 - Processus de revêtement de liaison pour revêtement de barrière thermique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.03.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.03.2009 | Demande réputée retirée | publié le 15.04.2009 [2009/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady NY 12345 / US | ||
Précédent [2007/37] | Pour tous les Etats désignés General Electric Company One River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
Zimmerman, Jr., Robert George 5335 State Route 132 Morrow, OH 45152 / US | 02 /
Evans, John Douglas 3970 Johnson Road Springfield, OH 45502 / US | 03 /
Viguie, Rudolfo 621 Santa Clara Crestview Hills, KY 41047 / US | [2007/37] | Mandataire(s) | Bedford, Grant Richard GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Bedford, Grant Richard GE London Patent Operation 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | ||
Précédent [2007/37] | Bedford, Grant Richard London Patent Operation GE International Inc 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07103364.1 | 02.03.2007 | [2007/37] | Numéro de priorité, date | US20060368824 | 06.03.2006 Format original publié: US 368824 | [2007/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1832669 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | EN | [2007/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.05.2007 | Classification | IPC: | C23C14/14, C23C14/34, C23C28/00, F01D5/28 | [2007/37] | CPC: |
C23C4/18 (EP,US);
C23C14/16 (EP,US);
C23C14/5886 (EP,US);
C23C26/00 (EP,US);
C23C28/321 (EP,US);
C23C28/325 (EP,US);
C23C28/345 (EP,US);
C23C28/3455 (EP,US);
F01D5/186 (EP,US);
F01D5/288 (EP,US);
F05D2230/313 (EP,US);
F05D2230/90 (EP,US);
F05D2300/134 (EP,US);
F05D2300/15 (EP,US);
F05D2300/21 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2008/21] |
Précédent [2007/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Haftbeschichtungsverfahren für eine Wärmedämmbeschichtung | [2007/37] | Anglais: | Bond coat process for thermal barrier coating. | [2007/37] | Français: | Processus de revêtement de liaison pour revêtement de barrière thermique | [2007/37] | Procédure dexamen | 12.03.2008 | Requête en examen déposée [2008/17] | 12.03.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 11.04.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.04.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 22.10.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/16] | 25.11.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/16] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2004067320 (SPITSBERG IRENE [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0003] , [0012] , [0013] , [0020] - [0022] - [0026] , [0034] *; | [X]EP1498509 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-10 * abstract * * paragraphs [0001] , [0002] , [0006] - [0008] - [0011] - [0014] - [0016] , [0017] *; | [X]US2005019491 (SPITSBERG IRENE [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0003] , [0012] , [0013] , [0020] - [0022] - [0026] , [0029] - [0032] - [0034] *; | [X]US2005053800 (RIGNEY JOSEPH DAVID [US], et al) [X] 1-10 * abstract ** paragraphs [0001] , [0004] , [0011] , [0012] , [0020] , [0021] *; | [X]EP1524328 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-10 * paragraphs [0012] , [0018] , [0022] , [0037] , [0040] * |