EP1847785 - Appareil de chauffage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2012 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STEGO-Holding GmbH Kolpingstrasse 21 74523 Schwäbisch Hall / DE | [2007/43] | Inventeur(s) | 01 /
Eisenhauer, Hartmut Kiesbergweg 17 74545 Michelfeld / DE | [2007/43] | Mandataire(s) | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/43] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR, Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07106363.0 | 18.04.2007 | [2007/43] | Numéro de priorité, date | DE20061018151 | 19.04.2006 Format original publié: DE102006018151 | [2007/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1847785 | Date: | 24.10.2007 | Langue: | DE | [2007/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1847785 | Date: | 19.10.2011 | Langue: | DE | [2011/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.08.2007 | Classification | IPC: | F24H3/00, F24H9/18, H05B3/06, H05B3/50 | [2007/43] | CPC: |
H05B3/50 (EP);
F24H3/002 (EP);
F24H3/0429 (EP);
F24H3/0435 (EP);
F24H3/0447 (EP);
F24H3/0452 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/43] | Titre | Allemand: | Heizgerät | [2007/43] | Anglais: | Heating device | [2007/43] | Français: | Appareil de chauffage | [2007/43] | Procédure d'examen | 16.10.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.10.2007 | Requête en examen déposée [2007/49] | 11.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.05.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.07.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.03.2011 | Opposition(s) | 20.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.04.2007 | CY | 19.10.2011 | EE | 19.10.2011 | FI | 19.10.2011 | IE | 19.10.2011 | LT | 19.10.2011 | LV | 19.10.2011 | MT | 19.10.2011 | RO | 19.10.2011 | SI | 19.10.2011 | SK | 19.10.2011 | TR | 19.10.2011 | BG | 19.01.2012 | GR | 20.01.2012 | IS | 19.02.2012 | PT | 20.02.2012 | AT | 18.04.2012 | LU | 18.04.2012 | BE | 30.04.2012 | CH | 30.04.2012 | LI | 30.04.2012 | MC | 30.04.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
MT | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
TR | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
AT | 18.04.2012 | ||
LU | 18.04.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
MT | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
TR | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
AT | 18.04.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2013/36] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
MT | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
AT | 18.04.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2013/35] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
MT | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2013/29] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
FI | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2013/08] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2013/07] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2012/50] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Précédent [2012/36] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
RO | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
SK | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 19.10.2011 | |
EE | 19.10.2011 | ||
IE | 19.10.2011 | ||
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
BG | 19.01.2012 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/28] | CY | 19.10.2011 | |
LT | 19.10.2011 | ||
LV | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/24] | LT | 19.10.2011 | |
LV | 19.10.2011 | ||
SI | 19.10.2011 | ||
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/23] | LT | 19.10.2011 | |
GR | 20.01.2012 | ||
IS | 19.02.2012 | ||
PT | 20.02.2012 | ||
Précédent [2012/21] | LT | 19.10.2011 | |
IS | 19.02.2012 | ||
Précédent [2012/20] | LT | 19.10.2011 | Citations: | Recherche | [A]FR56471E (M. LIOUBOMIR (LOUIS) PETROVICH) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]FR2292396 (TOURE MAURICE [FR]) [A] 1 * figure 1 *; | [A]DE3119302 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1 * the whole document *; | [X]EP0937595 (MC MICRO COMPACT CAR AG [CH]) [X] 1 * column 7 - column 8; figures 4-7 *; | [X]FR2805336 (ATLANTIC INDUSTRIE SAS [FR]) [X] 1,4 * page 3 - page 5; figures 1-4 *; | [A]WO03005770 (SOY ERDINC [TR]) [A] 1 * the whole document *; | [X]US2003015520 (JIANG GUOMO [CN]) [X] 1 * paragraph [0009]; figures 1,2 *; | [X]EP1432287 (CATEM GMBH & CO KG [DE]) [X] 1 * paragraphs [0029] , [0030] , [0051]; figures 1-9 *; | [A]EP1574803 (MARIN CAMARA MIGUEL [ES]) [A] 1 * the whole document *; | [PA]DE202005020765U (STEGO HOLDING GMBH [DE]) [PA] 1* the whole document * |