EP1870277 - Localisateur coulissant de siège [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2016 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.08.2016 [2016/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Précédent [2007/52] | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265-8098 / US | Inventeur(s) | 01 /
Lambert, John 8930 Dunkelow Road Franksville, WI 53126 / US | 02 /
Thompson, John 1365 Chipper Lane Sun Prairie, WI 53590 / US | 03 /
Seegert, Brian 1426 Cleveland Court Hartford, WI 53027 / US | [2007/52] | Mandataire(s) | John Deere GmbH & Co. KG Global Intellectual Property Services John-Deere-Strasse 70 68163 Mannheim / DE | [2015/38] |
Précédent [2012/39] | Deere & Company European Office Global Intellectual Property Services John-Deere-Strasse 70 68163 Mannheim / DE | ||
Précédent [2007/52] | Löser, Iris Deere & Company European Office Patent Department Steubenstrasse 36-42 68163 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07110511.8 | 19.06.2007 | [2007/52] | Numéro de priorité, date | US20060471196 | 20.06.2006 Format original publié: US 471196 | [2007/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1870277 | Date: | 26.12.2007 | Langue: | EN | [2007/52] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1870277 | Date: | 08.12.2010 | [2010/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1870277 | Date: | 16.09.2015 | Langue: | EN | [2015/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.2010 | Classification | IPC: | B60N2/07, B60N2/08, B60N2/12, B60N2/38, B60N2/10 | [2010/49] | CPC: |
B60N2/07 (EP,US);
B60N2/0732 (EP,US);
B60N2/075 (EP,US);
B60N2/0825 (EP,US);
B60N2/0837 (EP,US);
B60N2/10 (EP,US);
|
Précédent IPC [2007/52] | B60N2/07, B60N2/08, B60N2/12, B60N2/38 | Etats contractants désignés | DE, GB [2015/38] |
Précédent [2011/33] | DE, GB | ||
Précédent [2007/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Sitzgleitlokalisator | [2007/52] | Anglais: | Seat slide locator | [2007/52] | Français: | Localisateur coulissant de siège | [2007/52] | Procédure d'examen | 01.06.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/29] | 09.06.2011 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 21.07.2011 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 28.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2015 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.08.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.03.2012 | Opposition(s) | 17.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US5520357 (PAYNE DAVID L [US], et al) [X] 1,2,4 * column 1, line 63 - column 2, line 61; figure 2 * [I] 7,9,10; | [XI]WO9934999 (MTD PRODUCTS INC [US], et al) [X] 1,6,9 * page 6, line 27 - page 12, line 13; figures 1-3 * [I] 4,7,10; | [AD]US6945505 (HOHNL GARY DAVID [US], et al) [AD] 1,9,10* figures 3,4 * | par le demandeur | WO9934999 | US6945505 |