EP1909387 - Circuit de conversion pour convertir un signal différentiel en un signal à phase unique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.12.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.12.2011 | Demande réputée retirée | publié le 01.02.2012 [2012/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/15] | Pour tous les Etats désignés FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Arai, Tomoyuki c/o FUJITSU LIMITED 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2008/15] | Mandataire(s) | Stebbing, Timothy Charles Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [2008/15] | Stebbing, Timothy Charles Haseltine Lake 5th Floor Lincoln House 300 High Holborn London, WC1V 7JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07116590.6 | 17.09.2007 | [2008/15] | Numéro de priorité, date | JP20060261183 | 26.09.2006 Format original publié: JP 2006261183 | [2008/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1909387 | Date: | 09.04.2008 | Langue: | EN | [2008/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.03.2008 | Classification | IPC: | H03F3/45 | [2008/15] | CPC: |
H03F3/45 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/51] |
Précédent [2008/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Wandlerschaltung zur Umwandlung eines Differentialsignals in ein Einzelphasensignal | [2008/15] | Anglais: | Conversion circuit for converting differential signal into single-phase signal | [2008/15] | Français: | Circuit de conversion pour convertir un signal différentiel en un signal à phase unique | [2008/15] | Procédure dexamen | 08.10.2008 | Requête en examen déposée [2008/47] | 09.10.2008 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.10.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 17.11.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.03.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.08.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/05] | 14.09.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/05] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.03.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2011 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3872323 (FREDERIKSEN THOMAS M, et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]US4835489 (MONTICELLI DENNIS M [US]) [A] 1,10,11* column 3, line 56 - column 4, line 30 *; | [A]US5406219 (LOU PERRY W [US]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]WO0042703 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]US2003013419 (RAZAVI BEHZAD [US], et al) [A] 1,10,11 * paragraph [0020] - paragraph [0030]; figure 2 *; | [A]US2004169550 (PERRIER STEPHANE [FR], et al) [A] 1-11 * paragraph [0013] - paragraphs [0024] , [0025]; figures 3,5 *; | [A]JP2005184628 (YOKOGAWA ELECTRIC CORP) [A] 1-11 * abstract *; | [A]EP1575161 (ST MICROELECTRONICS SA [FR]) [A] 1-11 * paragraph [0018] - paragraph [0033]; figures 3,4 * |