Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
25.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.12.2011 [2011/52] |
17.12.2010 | Délivrance (prévue) | publié le 19.01.2011 [2011/03] |
07.12.2010 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
07.12.2010 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
29.07.2010 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
01.07.2010 | Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale | |
21.05.2010 | Changement - demandeur | publié le 23.06.2010 [2010/25] |
09.04.2010 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | |
04.03.2010 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
20.02.2009 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
16.01.2009 | Premier rapport d'examen | |
13.01.2009 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
09.01.2009 | Liste definitive des désignations | publié le 11.02.2009 [2009/07] |
19.12.2008 | Changement - demandeur | publié le 21.01.2009 [2009/04] |
12.12.2008 | Requête en examen présentée | publié le 14.01.2009 [2009/03] |
02.05.2008 | Publication du rapport de recherche | publié le 04.06.2008 [2008/23] |
27.03.2008 | Changement: taxe annuelle payée | |
27.03.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
06.03.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
04.01.2008 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 06.02.2008 [2008/06] |
18.10.2007 | Changement: taxe annuelle payée | |
18.10.2007 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |