EP1884855 - Circuit générateur de tension et son procédé de contrôle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.11.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.12.2011 [2011/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Semiconductor Limited 2-10-23 Shin-Yokohama Kohoku-ku, Yokohama-shi Kanagawa 222-0033 / JP | [2010/25] |
Précédent [2009/04] | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Microelectronics Limited 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0722 / JP | ||
Précédent [2008/06] | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Ltd. 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sato, Hajime c/o FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | 02 /
Saito, Syuichi c/o FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | 03 /
Iwase, Akihiro c/o FUJITSU VLSI LIMITED 1844-2, Kozoji-cho 2-chome Kasugai-shi Aichi 487-0013 / JP | [2008/06] | Mandataire(s) | Mohun, Stephen John Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Précédent [2011/03] | Mohun, Stephen John Haseltine Lake Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | ||
Précédent [2008/06] | Mohun, Stephen John Haseltine Lake Lincoln House 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07118061.6 | 25.02.2002 | [2008/06] | Numéro de priorité, date | JP20010107131 | 05.04.2001 Format original publié: JP 2001107131 | JP20010182982 | 18.06.2001 Format original publié: JP 2001182982 | [2008/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1884855 | Date: | 06.02.2008 | Langue: | EN | [2008/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1884855 | Date: | 04.06.2008 | [2008/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1884855 | Date: | 19.01.2011 | Langue: | EN | [2011/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.2008 | Classification | IPC: | G05F1/46 | [2008/06] | CPC: |
G05F1/46 (EP,US);
G11C5/14 (KR);
G05F1/465 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2008/06] | Titre | Allemand: | Spannungsgeneratorschaltung und Steuerverfahren dafür | [2008/06] | Anglais: | Voltage generator circuit and method for controlling thereof | [2008/06] | Français: | Circuit générateur de tension et son procédé de contrôle | [2008/06] | Procédure d'examen | 03.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/03] | 20.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.06.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 07.07.2010 | 07.07.2010 | Date des procédures orales (annulées) | 02.08.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.11.2010 | Taxe de délivrance payée | 29.11.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP02251264.4 / EP1248174 | Opposition(s) | 20.10.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 17.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0454170 (NEC CORP [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [X]EP0613071 (NEC CORP [JP]) [X] 1,15-17 * the whole document *; | [A]US5408172 (TANIMOTO JUNICHI [JP], et al) [A] 1-32* column A *; | [A]US5506495 (UCHIDA TOSHIYA [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5675280 (NOMURA YUKIHIRO [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [X]US5696465 (ISHIZUKA NOBUHIKO [JP]) [X] 1,15-17 * the whole document *; | [A]US5757226 (YAMADA TOYONOBU [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [X]US5811861 (NUNOKAWA HIDEO [JP]) [X] 1-8,11,14-17 * the whole document *; | [A]US5903513 (ITOU TAKASHI [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5986293 (SUZUKI TAKAAKI [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5990671 (NAGATA KYOICHI [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US5994886 (SHINOZAKI NAOHARU [JP]) [A] 1-32 * column A *; | [A]US6064188 (TAKASHIMA SATOSHI [JP], et al) [A] 1-32 * column A *; | [A]US6111395 (HIRADE TAKUYA [JP], et al) [A] 1-32 * column A * | par le demandeur | US5811861 |