EP2052846 - Procédé fabrication d'une structure composite en forme de T comprenant un matériau de remplissage et matériau de remplissage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.10.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAAB AB 581 88 Linköping / SE | [2009/18] | Inventeur(s) | 01 /
Petersson, Mikael Ullstämmavägen 122 589 51 Linköping / SE | 02 /
Hallander, Per Fanjunkaregatan 29 582 16 Linköping / SE | 03 /
Weidmann, Björn Vråkgatan 4 590 29 Borensberg / SE | [2013/49] |
Précédent [2009/18] | 01 /
Petersson, Mikael Ullstämmavägen 122 589 51 Linköping / SE | ||
02 /
Hallander, Per Kaptensgatan 19B 582 12 Linköping / SE | |||
03 /
Weidmann, Björn Vråkgatan 4 590 31 Borensberg / SE | Mandataire(s) | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2014/45] | Zacco Sweden AB Valhallavägen 117 P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | ||
Précédent [2013/50] | Norberg, Charlotte Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | ||
Précédent [2009/18] | Norberg, Charlotte Albihns AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07119322.1 | 25.10.2007 | [2009/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2052846 | Date: | 29.04.2009 | Langue: | EN | [2009/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2052846 | Date: | 11.12.2013 | Langue: | EN | [2013/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.04.2008 | Classification | IPC: | B29D99/00, // B29C35/02 | [2013/30] | CPC: |
B29D99/0005 (EP,US);
B29C2791/001 (EP,US);
B29C35/0266 (EP,US);
Y10T428/197 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/18] | B29D31/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/18] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung einer T-förmigen Verbundstruktur mit einem Füllmaterial und Radiusfüllmaterial | [2009/18] | Anglais: | Method of forming a T-shaped composite structure comprising a radius filler and radius filler | [2009/18] | Français: | Procédé fabrication d'une structure composite en forme de T comprenant un matériau de remplissage et matériau de remplissage | [2009/18] | Procédure d'examen | 07.10.2009 | Requête en examen déposée [2009/47] | 04.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.10.2013 | Taxe de délivrance payée | 25.10.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.11.2009 | Opposition(s) | 12.09.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.10.2007 | AT | 11.12.2013 | BE | 11.12.2013 | BG | 11.12.2013 | CY | 11.12.2013 | CZ | 11.12.2013 | DK | 11.12.2013 | EE | 11.12.2013 | FI | 11.12.2013 | LT | 11.12.2013 | LV | 11.12.2013 | MC | 11.12.2013 | MT | 11.12.2013 | NL | 11.12.2013 | PL | 11.12.2013 | RO | 11.12.2013 | SE | 11.12.2013 | SI | 11.12.2013 | SK | 11.12.2013 | TR | 11.12.2013 | GR | 12.03.2014 | IS | 11.04.2014 | PT | 11.04.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 25.10.2007 | |
AT | 11.12.2013 | ||
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
TR | 11.12.2013 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
GR | 12.03.2014 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
BG | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2015/27] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
MC | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2015/14] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SI | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
DK | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
CZ | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
PL | 11.12.2013 | ||
RO | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
SK | 11.12.2013 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
PT | 11.04.2014 | ||
Précédent [2014/36] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
EE | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
IS | 11.04.2014 | ||
Précédent [2014/34] | AT | 11.12.2013 | |
BE | 11.12.2013 | ||
CY | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/26] | AT | 11.12.2013 | |
CY | 11.12.2013 | ||
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/25] | AT | 11.12.2013 | |
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
LV | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 11.12.2013 | |
FI | 11.12.2013 | ||
LT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 11.12.2013 | |
LT | 11.12.2013 | ||
NL | 11.12.2013 | ||
SE | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 11.12.2013 | Citations: | Recherche | [A]US4151031 (GOAD ROBERT C [US], et al) [A] 1-10* column 5, lines 21-60; figures 3,5,6; claims 1,5 *; | [A]US4219980 (LOYD MORRIS S [US]) [A] 1-10 * column 3, line 52 - column 4, line 6; figures 1,5; claim 8 *; | [AX]US4559005 (GANTS WILBUR L [US], et al) [A] 1-9 * column 3, line 65 - column 4, line 15; figures 1,2 * * column 4, lines 26-37 * [X] 10 | par le demandeur | US4559005 | US5650229 |