Etats contractants désignés | (deleted) | | Procédure dexamen | 23.12.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2010/23] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2009 | 03   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 13.05.2009 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR | | Date de lévénement: | 13.05.2009 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA HR MK RS | | Date de lévénement: | 20.01.2010 | | Description de lévénement: | DESIGNATION FEES PAID | | Date de lévénement: | 11.03.2010 | | Description de lévénement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE 8566 | Code Expl.: | -DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID | | Date de lévénement: | 09.06.2010 | | Description de lévénement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20091114 | | Date de lévénement: | 10.04.2009 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 07.05.2010 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |