EP2058131 - Mécanisme de sélection de gouttelette [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2010 | Demande réputée retirée | publié le 09.06.2010 [2010/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [N/P] |
Précédent [2009/20] | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor Toegepast- Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Schoemakerstraat 97 2628 VK The Hague / NL | Inventeur(s) | 01 /
Boot, ronaldus Jacobus Johannes Wilhelminalaan 12 5691 AZ Son en Breugel / NL | 02 /
Houben, René Jos Hoge Notte 49 6031 HW Nederweert / NL | 03 /
Oosterhuis, Gerrit Salderes 19 5682 EN Best / NL | 04 /
Aulbers, Antonius Paulus Boerhaavelaan 16 5644 BD Eindhoven / NL | [2009/20] | Mandataire(s) | Hatzmann, Martin, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Précédent [2009/20] | Hatzmann, Martin, et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 07120334.3 | 09.11.2007 | [2009/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2058131 | Date: | 13.05.2009 | Langue: | EN | [2009/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.05.2008 | Classification | IPC: | B41J2/09, B41J2/03 | [2009/20] | CPC: |
B41J2/09 (EP,US);
B41J2002/031 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2010/03] |
Précédent [2009/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Tröpfchenauswahlmechanismus | [2009/20] | Anglais: | Droplet selection mechanism | [2009/20] | Français: | Mécanisme de sélection de gouttelette | [2009/20] | Procédure dexamen | 14.11.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/23] | 23.12.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/23] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2009 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB1521874 (ITT CREED) [Y] 1-4,7,9-11,15,16 * page 1, line 55 - page 2, line 73 * * figure 1 *; | [A]GB2041831 (MARCONI CO LTD) [A] 5-7,10,12,13 * the whole document *; | [A]GB1598779 (ITT CREED) [A] 1-3,9,10,15 * the whole document *; | [X]US4341310 (SANGIOVANNI JOSEPH J, et al) [X] 1-3,9,10,12,17 * column 2, line 7 - column 3, line 58 * * figure 1 *; | [Y]US4914522 (DUFFIELD PETER L [US], et al) [Y] 1-4,7,9-11,15,16 * column 6, line 63 - column 7, line 38 *; | [A]EP1228874 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1-5,9-12,15,16 * paragraphs [0019] - [0028] *; | [DA]WO2006101386 (SCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO NL O [NL], et al) [DA] 1,7-9,14* page 21, line 17 - page 27, line 8 * |