EP1936228 - Système de commande à câbles d'un frein de stationnement automatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.01.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.01.2010 | Demande réputée retirée | publié le 17.02.2010 [2010/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 Wernerstrasse 1 70442 Stuttgart / DE | [2008/26] | Inventeur(s) | 01 /
Caruso, Corrado Via Gorizia 29 70121, BARI / IT | 02 /
Tristano, Nicola Via Nazionale 93/P 75100, MATERA / IT | [2008/26] | Mandataire(s) | Hurwic, Aleksander Wiktor Bosch Systèmes de Freinage Service Brevets 126, rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | [N/P] |
Précédent [2008/26] | Hurwic, Aleksander Wiktor 126 Rue de Stalingrad 93700 Drancy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07122452.1 | 06.12.2007 | [2008/26] | Numéro de priorité, date | FR20060011169 | 20.12.2006 Format original publié: FR 0611169 | [2008/26] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1936228 | Date: | 25.06.2008 | Langue: | FR | [2008/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.2008 | Classification | IPC: | F16D65/34 | [2008/26] | CPC: |
B60T13/746 (EP);
B60T11/046 (EP);
F16D65/28 (EP);
F16D2121/26 (EP);
F16D2125/582 (EP);
F16D2125/60 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/26] | Titre | Allemand: | Steuersystem über Kabel einer Bremse für das automatische Einparken | [2008/26] | Anglais: | System for control by cable of an automatic parking brake | [2008/26] | Français: | Système de commande à câbles d'un frein de stationnement automatique | [2008/26] | Procédure dexamen | 29.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/08] | 12.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.08.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/07] | 29.09.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/07] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE102004010420 (KUESTER AUTOMOTIVE CONTROL SYS [DE]) [X] 1-7,15-17 * paragraph [0008]; figures 6,7 *; | [X]EP0754610 (PEUGEOT [FR]; CITROEN SA [FR]) [X] 1-6,10-17 * column 6, line 32 - column 7, line 12; figures 4a-4c *; | [X]EP1607297 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [X] 1-9,15-17 * figures 4c,5b,5d *; | [A]WO03008248 (PBR AUSTRALIA PTY LTD [AU]; WANG NUI [AU]) [A] 1-17 * figures 1,4 * |