EP2053186 - Dispositif de prévention de déverrouillage de poignée de porte [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.05.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.06.2011 [2011/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku Seoul / KR | [2009/18] | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Jeongmin 106-1504, Hyoseong Kolon Apt. 1348 Jwa-dong Haeundae-gu 612-777, Busan / KR | [2009/18] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/36] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | ||
Précédent [2009/18] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 07122886.0 | 11.12.2007 | [2009/18] | Numéro de priorité, date | KR20070106265 | 22.10.2007 Format original publié: KR 20070106265 | [2009/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2053186 | Date: | 29.04.2009 | Langue: | EN | [2009/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2053186 | Date: | 21.07.2010 | Langue: | EN | [2010/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.03.2009 | Classification | IPC: | E05B65/12, E05B65/20 | [2009/18] | CPC: |
E05B85/16 (EP,KR,US);
E05B77/12 (KR);
B60J5/0412 (KR);
E05B77/06 (EP,KR,US);
E05B85/20 (KR);
B60R2021/0006 (KR);
E05Y2201/47 (KR);
E05Y2201/50 (KR);
E05Y2201/624 (KR);
Y10T292/57 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE [2010/01] |
Précédent [2009/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Verhindern der Entriegelung einer Türklinke | [2009/18] | Anglais: | Device for preventing unlocking of door handle | [2009/18] | Français: | Dispositif de prévention de déverrouillage de poignée de porte | [2009/18] | Procédure d'examen | 18.06.2009 | Requête en examen déposée [2009/31] | 30.10.2009 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 04.12.2009 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.03.2010 | Taxe de délivrance payée | 29.03.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.04.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1050644 (VALEO SICUREZZA ABITACOLO [IT]) [A] 1-6 * column 2, paragraph 9 - column 4, paragraph 26; figures 1,2 *; | [A]EP1548214 (ARVINMERITOR LIGHT VEHICLE SYS [GB]) [A] 1-6 * column 3, paragraph 10 - column 6, paragraph 23; figures 1-5 *; | [A]US2007080547 (LEE JONG-HO [KR]) [A] 1 * abstract *; | [A]KR20020030001 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [A] 1 * figures 1-4a * |