30.09.2011 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.11.2011 [2011/44] |
15.07.2011 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.08.2011 [2011/33] |
29.04.2011 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.06.2011 [2011/22] |
15.04.2011 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.05.2011 [2011/20] |
24.09.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.10.2010 [2010/43] |
16.07.2010 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 18.08.2010 [2010/33] |
25.06.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.07.2010 [2010/30] |
04.06.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.07.2010 [2010/27] |
16.04.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.05.2010 [2010/20] |
09.04.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.05.2010 [2010/19] |
26.03.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.04.2010 [2010/17] |
07.08.2009 |
Délivrance (prévue) |
publié le 09.09.2009 [2009/37] |
06.08.2009 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
06.08.2009 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
17.03.2009 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
23.01.2009 |
Liste definitive des désignations |
publié le 25.02.2009 [2009/09] |
26.12.2008 |
Requête en examen présentée |
publié le 28.01.2009 [2009/05] |
16.05.2008 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 18.06.2008 [2008/25] |