Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP1933056 | Dossier mondial | 09.09.2009 | B1 | EP1933056 | 18.06.2008 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR0655479 | 13.12.2006 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ATE442536T | 15.09.2009 | T1 | Numéro de priorité | Date | FR0655479 | 13.12.2006 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE602007002366D1 | 22.10.2009 | D1 | Numéro de priorité | Date | FR0655479 | 13.12.2006 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FR2910096 | 25.02.2011 | B1 | FR2910096 | 20.06.2008 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR0655479 | 13.12.2006 |