EP2075468 - Pompe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.06.2010 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.06.2010 | Demande réputée retirée | publié le 14.07.2010 [2010/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Automation Partnership York Way Royston Hertfordshire SG8 5WY / GB | [2009/27] | Inventeur(s) | 01 /
Bargh, Adrian Neil Glenogle 9 Heathfield Royston, Hertfordshire SG8 5BW / GB | [2009/27] | Mandataire(s) | Brunner, Michael John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2009/27] | Brunner, Michael John Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07124060.0 | 24.12.2007 | [2009/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2075468 | Date: | 01.07.2009 | Langue: | EN | [2009/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.09.2008 | Classification | IPC: | F04B43/08 | [2009/27] | CPC: |
F04B43/082 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2010/10] |
Précédent [2009/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Pumpe | [2009/27] | Anglais: | Pump | [2009/27] | Français: | Pompe | [2009/27] | Procédure dexamen | 04.01.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/28] | 09.02.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/28] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2009 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB555326 (CHARLES JOHN HUBER) [X] 1-5,9,14,15 * page 2, lines 95-112; figures 1-6 *; | [DA]US4039269 (PICKERING NORMAN C) [DA] * the whole document *; | [DA]GB2150644 (MUESZERIPARI MUEVEK LAB) [DA] * the whole document *; | [A]US2412397 (HARPER LYNDUS E) [A] * the whole document *; | [A]US4047844 (ROBINSON THOMAS C) [A] * the whole document *; | [A]EP0450736 (MCGAW INC [US]) [A] * the whole document * |