EP1832901 - Film de sécurité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.08.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Demande réputée retirée | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CPFilms Inc. 4210 The Great Road Fieldale, VA 24089 / US | [2007/37] | Inventeur(s) | 01 /
Port, Anthony Brian 77 Ferndale Court Collinsville Virginia 24078 / US | 02 /
Newbitt, David 15 Hann Road Rowhams Southampton Hampshire SO16 8LN / GB | [2007/37] | Mandataire(s) | Stanley, Michael Gordon Michael Stanley & Co. P.O. Box 270 Banbury Oxfordshire OX15 5YY / GB | [N/P] |
Précédent [2007/37] | Stanley, Michael Gordon Michael Stanley & Co., P.O. Box 270 Banbury Oxfordshire OX15 5YY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07250935.9 | 06.03.2007 | [2007/37] | Numéro de priorité, date | US20060780765P | 09.03.2006 Format original publié: US 780765 P | [2007/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1832901 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | EN | [2007/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2007 | Classification | IPC: | G02B5/30, // G02B5/22 | [2007/37] | CPC: |
B42D25/328 (EP,US);
B42D25/351 (EP);
B42D25/355 (EP);
B42D25/373 (EP,US);
B42D25/45 (EP);
G02B5/223 (EP);
G02B5/3016 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2008/21] |
Précédent [2007/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Sicherheitsfilm | [2007/37] | Anglais: | Security film | [2007/37] | Français: | Film de sécurité | [2007/37] | Procédure dexamen | 14.03.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/38] | 22.04.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/38] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2006007742 (ROLIC AG [CH], et al) [X] 1-18 * figure 8 * * page 16, line 19 - page 17, line 3 *; | [A]WO02085642 (MERCK PATENT GMBH [DE], et al) [A] 1-18 * page 10, line 36 - page 11, line 4 *; | [A]EP1628147 (NHK SPRING CO LTD [JP]) [A] 1-18 * example 1 *; | [AD]US6221112 (SNIDER WILLIAM DOUGLAS [GB]) [AD] 1-18 * the whole document * |