EP1879440 - Appareil d'affichage et procédé de combinaison de base de châssis avec bossage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2015 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2015 [2015/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung SDI Co., Ltd. 575 Shin-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | [2008/03] | Inventeur(s) | 01 /
Kim Myoung-Kon, c/o Samsung ASDI Co., Ltd. 575 Shin-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
Bang, Won-Kyu, c/o Samsung ASDI Co., Ltd. 575 Shin-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2008/03] | Mandataire(s) | Mounteney, Simon James Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2008/03] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07252729.4 | 06.07.2007 | [2008/03] | Numéro de priorité, date | KR20060064455 | 10.07.2006 Format original publié: KR 20060064455 | [2008/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1879440 | Date: | 16.01.2008 | Langue: | EN | [2008/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1879440 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | EN | [2014/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.09.2014 | Classification | IPC: | H05K5/02, H05K7/14 | [2014/42] | CPC: |
H05K7/142 (EP,KR,US);
H01J11/34 (KR);
H05K5/0217 (KR);
H01J2217/49264 (KR)
|
Précédent IPC [2008/03] | H05K5/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2015/26] |
Précédent [2008/03] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Anzeigevorrichtung und Verfahren zur Kombinierung eines Chassis mit einer Nabe | [2008/03] | Anglais: | Display apparatus and method of combining chassis base with boss | [2008/03] | Français: | Appareil d'affichage et procédé de combinaison de base de châssis avec bossage | [2008/03] | Procédure dexamen | 12.07.2007 | Requête en examen déposée [2008/03] | 03.02.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/33] | 27.02.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2014 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2005047100 (KIM DOO-YOUNG [KR]) [A] 1,11* figure all *; | [A]KR20050036267 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) [A] 1,11 * figures 1,2 *; | [XI]US2006044745 (KIM SOK-SAN [KR]) [X] 1,2 * paragraph [0041]; figure 4 * * paragraph [0050] * [I] 3-13; | [A]US2006126314 (JEONG KWANG-JIN [KR]) [A] 1,11 * figure 5 * |