EP1918260 - Verre optique pour un moulage de précision ayant un indice de réfraction élevé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.07.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2013 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.08.2013 [2013/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUMITA OPTICAL GLASS, INC. 4-7-25, Harigaya, Urawa-ku Saitama-shi Saitama 338-8565 / JP | [2008/19] | Inventeur(s) | 01 /
Yamamoto, Yoshinori, c/o Sumita Optical Glass, Inc. 4-7-25 Harigaya Urawa-ku Saitama City Saitama 330-8565 / JP | [2012/38] |
Précédent [2008/19] | 01 /
Yamamoto, Yoshinori, c/o Sumita Optical Glass, Inc. 4-7-25 Harigaya Urawa-ku Saitama City Saitama 330-8565 / JP | Mandataire(s) | Brown, Fraser Gregory James Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [2012/38] |
Précédent [2009/19] | Brown, Fraser Gregory James fJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | ||
Précédent [2009/04] | Rees, Kerry FJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | ||
Précédent [2008/19] | Brown, Fraser Gregory James fJ Cleveland 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 07254174.1 | 22.10.2007 | [2008/19] | Numéro de priorité, date | JP20060287874 | 23.10.2006 Format original publié: JP 2006287874 | [2008/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1918260 | Date: | 07.05.2008 | Langue: | EN | [2008/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1918260 | Date: | 19.09.2012 | Langue: | EN | [2012/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.02.2008 | Classification | IPC: | C03C3/155, C03C3/253 | [2008/19] | CPC: |
C03C3/253 (EP,US);
C03C3/155 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2009/03] |
Précédent [2008/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Optisches Glas mit hoher Brechzahl zum Präzisionsformen | [2008/19] | Anglais: | Optical glass for precision molding having high refractive index | [2008/19] | Français: | Verre optique pour un moulage de précision ayant un indice de réfraction élevé | [2008/19] | Procédure d'examen | 01.07.2008 | Requête en examen déposée [2008/33] | 06.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.11.2008 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.12.2008 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 30.04.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 20.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.04.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.07.2012 | Taxe de délivrance payée | 09.07.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.11.2008 | Opposition(s) | 20.06.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]EP1760048 (OHARA KK [JP]) [PX] 1 * abstract *; | [A]US2003191006 (NATSUGARI NORIO [JP], et al) [A] 1 * abstract * * paragraph [0011] * * examples 7,9,10 *; | [PA]JP2006327926 (OHARA KK) [PA] 1 * abstract *; | [PA]JP2006327925 (OHARA KK) [PA] 1 * abstract * * examples 23,39 * | par le demandeur | JP2005179142 | JP2002201039 | JP2005502576 | JP2006518325 | JP2005503008 |