EP1927351 - Utilisation de l'agomélatine pour l'obtention de médicaments destinés au traitement de la leucomalacie périventriculaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2013 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IT | publié le 03.04.2013 [2013/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Les Laboratoires Servier 12, Place de La Défense 92415 Courbevoie Cedex / FR | [2008/23] | Inventeur(s) | 01 /
Spedding, Michael 6, rue Ampère 78110 Vesinet / FR | 02 /
Mocaer, Elisabeth 32, rue Chauveau 92200 Neuilly sur Seine / FR | [2008/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07291392.4 | 23.11.2007 | [2008/23] | Numéro de priorité, date | FR20060010294 | 24.11.2006 Format original publié: FR 0610294 | [2008/23] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1927351 | Date: | 04.06.2008 | Langue: | FR | [2008/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1927351 | Date: | 06.10.2010 | Langue: | FR | [2010/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.03.2008 | Classification | IPC: | A61K31/165, A61P25/00 | [2008/23] | CPC: |
A61K31/165 (EP,KR,NO,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/22 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/23] | Etats autorisant lextension | AL | 30.11.2007 | BA | 30.11.2007 | HR | 30.11.2007 | MK | 30.11.2007 | RS | 30.11.2007 | Titre | Allemand: | Einsatz von Agomelatin zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von periventrikulärer Leukomalazie | [2008/23] | Anglais: | Use of agomelatine to obtain medication aimed at treating periventricular leukomalacia | [2008/23] | Français: | Utilisation de l'agomélatine pour l'obtention de médicaments destinés au traitement de la leucomalacie périventriculaire | [2008/23] | Procédure d'examen | 30.11.2007 | Requête en examen déposée [2008/23] | 18.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.05.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2010 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.07.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2013/14] |
Précédent [2012/03] | IT | 23.11.2010 | Citations: | Recherche | [DXY]EP1564202 (SERVIER LAB [FR]) [DX] 3-6 * paragraph [0004] * * claims 18-20 * [Y] 1,2; | [Y] - HUSSON ISABELLE ET AL, "Melatoninergic neuroprotection of the murine periventricular white matter against neonatal excitotoxic challenge", ANNALS OF NEUROLOGY, (200201), vol. 51, no. 1, ISSN 0364-5134, pages 82 - 92, XP002442543 [Y] 1,2 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ana.10072 | par le demandeur | EP0447285 | EP1564202 |