Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP1974277 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP1974277



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 399
14.02.2014 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
12.04.2013 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
14.03.2013 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 3
26.02.2013 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
26.02.2013 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 11
26.02.2013 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 11
26.02.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
05.11.2012 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
05.11.2012 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
05.11.2012 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
05.11.2012 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 51
22.06.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
22.06.2012 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 4
22.06.2012 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 7
22.06.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
23.12.2011 Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 1
06.12.2011 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
06.12.2011 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 4
06.12.2011 Rapport supplémentaire de recherche européen Recherche / Examen 2
18.12.2008 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
18.12.2008 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
18.12.2008 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 1
04.09.2008 Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications Recherche / Examen 2
03.09.2008 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
13.08.2008 Rappel du délai de paiement (taxe d'examen/taxes de désignation) Recherche / Examen 1
07.08.2008 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
07.08.2008 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
07.08.2008 Publication internationale du rapport de recherche internationale Recherche / Examen 1
07.08.2008 Publication internationale du rapport de recherche internationale Recherche / Examen 1
31.07.2008 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
31.07.2008 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 6
31.07.2008 Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 34
31.07.2008 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 4
28.07.2008 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 4
26.05.2008 Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets Recherche / Examen 3
06.08.2007 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 64
06.08.2007 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 102
19.07.2007 Publication de la demande internationale - A2 Recherche / Examen 57