EP2139503 - COMPOSITIONS COSMETIQUES ET DERMATOLOGIQUES A BASE D'EXTRAITS D'ALGUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/01] | NOUVELLES COMPOSITIONS COSMETIQUES ET DERMATOLOGIQUES A BASE D'EXTRAITS D'ALGUES | ||
[2010/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 17.09.2014 [2014/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TEXINFINE S.A. 60, rue Duguesclin 69006 Lyon / FR | Pour tous les Etats désignés Innovat Parc des Expositions Le Kram, BP N[deg] 1 Tunis / TN | Pour tous les Etats désignés Girmaud, Jean Alexis 23 Avenue de l'Observatorie 75006 Paris / FR | [2010/01] | Inventeur(s) | 01 /
GRIMAUD, Jean-Alexis 23 avenue de l'Observatoire F-75006 Paris / FR | 02 /
GUTIERREZ, Gilles Chemin de Gorgerat 69450 Saint Cyr au Mont d'or / FR | [2010/36] |
Précédent [2010/01] | 01 /
GRIMAUD, Jean-Alexis 23 avenue de l'Observatoire F-75006 Paris / FR | ||
02 /
GUTIERREZ, Gilles 39, rue Lieutenant Colonel-Prévost F-69006 Lyon / FR | Mandataire(s) | Burtin, Jean-François, et al Cabinet Gefib c/o Sté Delpharm Immeuble Le Poversy Bât. B 6-8 rue du 4 septembre 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2010/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07705468.2 | 26.01.2007 | [2010/01] | WO2007IB00177 | Numéro de priorité, date | FR20060000813 | 30.01.2006 Format original publié: FR 0600813 | [2010/01] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007085946 | Date: | 02.08.2007 | Langue: | FR | [2007/31] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2139503 | Date: | 06.01.2010 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 02.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2139503 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | FR | [2010/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.03.2008 | Classification | IPC: | A61K36/02, A61K8/73, A61P17/00, A61K36/03, A61Q19/00, A61K9/00 | [2010/01] | CPC: |
A61K36/03 (EP,US);
A61K36/02 (EP);
A61K8/9711 (EP,US);
A61K9/0014 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61Q19/00 (EP);
| C-Set: |
A61K36/02, A61K2300/00 (EP);
A61K36/03, A61K2300/00 (EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOSMETISCHE UND DERMATOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON ALGENEXTRAKTEN | [2010/15] | Anglais: | COSMETIC AND DERMATOLOGICAL COMPOSITIONS BASED ON ALGAE EXTRACTS | [2010/15] | Français: | COMPOSITIONS COSMETIQUES ET DERMATOLOGIQUES A BASE D'EXTRAITS D'ALGUES | [2010/15] |
Précédent [2010/01] | NEUE KOSMETISCHE UND DERMATOLOGISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON ALGENEXTRAKTEN | ||
Précédent [2010/01] | NOVEL COSMETIC AND DERMATOLOGICAL COMPOSITIONS BASED ON ALGAE EXTRACTS | ||
Précédent [2010/01] | NOUVELLES COMPOSITIONS COSMETIQUES ET DERMATOLOGIQUES A BASE D'EXTRAITS D'ALGUES | Entrée dans la phase régionale | 27.10.2008 | Taxe nationale de base payée | 27.10.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.10.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.10.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 19.05.2009 | Requête en examen déposée [2010/01] | 21.01.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 23.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/33] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 27.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.07.2009 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 27.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.07.2009 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 27.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 27.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.07.2009 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.02.2009 | 03   M06   Taxe payée le   27.02.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.09.2010 | CY | 08.09.2010 | CZ | 08.09.2010 | DK | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | FI | 08.09.2010 | GR | 08.09.2010 | HU | 08.09.2010 | IE | 08.09.2010 | IT | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | NL | 08.09.2010 | PL | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SE | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | SK | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | BG | 08.12.2010 | ES | 19.12.2010 | IS | 08.01.2011 | PT | 10.01.2011 | LU | 26.01.2011 | BE | 31.01.2011 | CH | 31.01.2011 | LI | 31.01.2011 | MC | 31.01.2011 | [2014/38] |
Précédent [2013/45] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
HU | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2013/44] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2013/42] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
LU | 26.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2012/02] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
BE | 31.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2011/48] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
CH | 31.01.2011 | ||
LI | 31.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2011/40] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
DK | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2011/29] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
ES | 19.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | ||
Précédent [2011/26] | AT | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
CZ | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
FI | 08.09.2010 | ||
IE | 08.09.2010 | ||
IT | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
NL | 08.09.2010 | ||
PL | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SE | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
SK | 08.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
PT | 10.01.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]KR20020030141 ; | [A]FR2743723 (TEXINFINE SA [FR]) [A] 1-10 * the whole document *; | [AD]FR2774292 (INOVAT SARL [TN]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A]FR2803523 (TEXINFINE SA [FR]) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]FR2811563 (OREAL [FR]) [A] 1-10 * the whole document *; | [AD]FR2838459 (COMBE PIERRE [FR]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2002, no. 79, Database accession no. 2002-729354, XP002387191 & KR20020030141 A 20020424 (ENPRANI CO LTD) [A] 1-10 * abstract * | par le demandeur | FR2743723 | FR2774292 |