EP1977112 - POMPE CENTRIFUGE A DISPOSITIF DE COMPENSATION DE LA POUSSEE AXIALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Strasse 9 67227 Frankenthal / DE | [2008/41] | Inventeur(s) | 01 /
DWARS, Anja Makarenkostrasse 22 90471 Nürnberg / DE | 02 /
KASTRUP, Norbert Richard-Wagner-Strasse 39 95444 Bayreuth / DE | [2008/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 07711923.8 | 13.03.2007 | [2008/41] | WO2007EP02178 | Numéro de priorité, date | DE20061011613 | 14.03.2006 Format original publié: DE102006011613 | [2008/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007104526 | Date: | 20.09.2007 | Langue: | DE | [2007/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1977112 | Date: | 08.10.2008 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 20.09.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1977112 | Date: | 05.05.2010 | Langue: | DE | [2010/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.09.2007 | Classification | IPC: | F04D29/04, F04D29/16 | [2008/41] | CPC: |
F04D29/167 (EP);
F04D29/0413 (EP);
F04D29/0416 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/41] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KREISELPUMPE MIT AXIALSCHUBAUSGLEICHSEINRICHTUNG | [2008/41] | Anglais: | CENTRIFUGAL PUMP HAVING AN AXIAL THRUST BALANCING DEVICE | [2008/41] | Français: | POMPE CENTRIFUGE A DISPOSITIF DE COMPENSATION DE LA POUSSEE AXIALE | [2008/41] | Entrée dans la phase régionale | 12.06.2008 | Taxe nationale de base payée | 12.06.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.06.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.06.2008 | Requête en examen déposée [2008/41] | 01.12.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.02.2010 | Taxe de délivrance payée | 13.02.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.02.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 05.05.2010 | DK | 05.05.2010 | EE | 05.05.2010 | FI | 05.05.2010 | HU | 05.05.2010 | IE | 05.05.2010 | LT | 05.05.2010 | LV | 05.05.2010 | MT | 05.05.2010 | NL | 05.05.2010 | PL | 05.05.2010 | RO | 05.05.2010 | SE | 05.05.2010 | SI | 05.05.2010 | SK | 05.05.2010 | TR | 05.05.2010 | CY | 02.06.2010 | BG | 05.08.2010 | GR | 06.08.2010 | ES | 16.08.2010 | IS | 05.09.2010 | PT | 06.09.2010 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
MT | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
TR | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
BG | 05.08.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Précédent [2013/42] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
MT | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
BG | 05.08.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Précédent [2012/05] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
MT | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Précédent [2011/25] | CZ | 05.05.2010 | |
DK | 05.05.2010 | ||
EE | 05.05.2010 | ||
FI | 05.05.2010 | ||
IE | 05.05.2010 | ||
LT | 05.05.2010 | ||
LV | 05.05.2010 | ||
NL | 05.05.2010 | ||
PL | 05.05.2010 | ||
RO | 05.05.2010 | ||
SE | 05.05.2010 | ||
SI | 05.05.2010 | ||
SK | 05.05.2010 | ||
CY | 02.06.2010 | ||
GR | 06.08.2010 | ||
ES | 16.08.2010 | ||
IS | 05.09.2010 | ||
PT | 06.09.2010 | ||
Précédent [2010/45] | NL | 05.05.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [X]FR2075029 (SWEARINGEN JUDSON S [US]) [X] 1-3 * the whole document *; | [A]GB1250062 (ALLWEILER AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0121053 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1 * the whole document *; | [AD]DE19631824 (KLEIN SCHANZLIN & BECKER AG [DE]) [AD] 1* the whole document *; | [A]US5980114 (OKLEJAS JR ELI [US]) [A] 1 * the whole document * |