EP1986491 - SYSTEME DE SECURITE POUR BATEAU DE PECHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.02.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | [2015/14] |
Précédent [2010/18] | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives Bâtiment D "Le Ponant" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | ||
Précédent [2008/45] | Pour tous les Etats désignés COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 25, rue Leblanc Immeuble "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
DELEIGNIES, Mathieu 35, rue Aristide Briand 59290 Wasquehal / FR | [2014/48] |
Précédent [2008/45] | 01 /
DELEIGNIES, Mathieu 35, rue Aristide Briand F-59290 Wasquehal / FR | Mandataire(s) | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95, Rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | [N/P] |
Précédent [2015/14] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | ||
Précédent [2008/45] | Ilgart, Jean-Christophe, et al BREVALEX 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07712231.5 | 16.02.2007 | [2008/45] | WO2007EP51518 | Numéro de priorité, date | FR20060050587 | 20.02.2006 Format original publié: FR 0650587 | [2008/45] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007096307 | Date: | 30.08.2007 | Langue: | FR | [2007/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1986491 | Date: | 05.11.2008 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 30.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1986491 | Date: | 01.04.2015 | Langue: | FR | [2015/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.08.2007 | Classification | IPC: | A01K73/10, B23D15/04 | [2008/45] | CPC: |
B26F3/04 (EP);
A01K73/00 (EP);
A01K73/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2008/45] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHERHEITSSYSTEM FÜR EIN FISCHERBOOT | [2008/45] | Anglais: | SAFETY SYSTEM FOR A FISHING BOAT | [2008/45] | Français: | SYSTEME DE SECURITE POUR BATEAU DE PECHE | [2008/45] | Entrée dans la phase régionale | 24.07.2008 | Taxe nationale de base payée | 24.07.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.07.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.07.2008 | Requête en examen déposée [2008/45] | 29.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.2015 | Taxe de délivrance payée | 17.02.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.02.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.10.2014 | Opposition(s) | 05.01.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.02.2007 | AT | 01.04.2015 | BG | 01.04.2015 | CY | 01.04.2015 | CZ | 01.04.2015 | EE | 01.04.2015 | FI | 01.04.2015 | LT | 01.04.2015 | LV | 01.04.2015 | MC | 01.04.2015 | RO | 01.04.2015 | SI | 01.04.2015 | SK | 01.04.2015 | TR | 01.04.2015 | IS | 01.08.2015 | [2018/38] |
Précédent [2018/33] | HU | 16.02.2007 | |
AT | 01.04.2015 | ||
CY | 01.04.2015 | ||
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
TR | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 16.02.2007 | |
AT | 01.04.2015 | ||
CY | 01.04.2015 | ||
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2016/42] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2016/10] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 01.04.2015 | |
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2100402 (SHELL INT RESEARCH) [A] 1-11 * figure 1; claim 1 *; | [DA]FR2456585 (PYROMECA) [DA] 1-11 * page 1, paragraph 1 *; | [A]EP0346318 (BRUSSELLE MARINE IND [BE]) [A] 1-11 * figure 1 *; | [A]EP0708319 (BRISSONNEAU & LOTZ [FR]) [A] 1-11 * figure 2 *; | [A]GB2266694 (KARMOY WINCH AS [NO]) [A] 1-11 * figure 2 *; | [A]US5376933 (TUPPER CHRISTOPHER N [US], et al) [A] 1-11 * abstract *; | [A]GB470224 (ATLANTIC COAST FISHERIES CO) [A] 1-11 * figure 5 * |