EP2106639 - INTERFACE DE MODULE DE TRANSPOSITION DE FRÉQUENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.08.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2014 | Demande réputée retirée | publié le 10.09.2014 [2014/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [N/P] |
Précédent [2010/07] | Pour tous les Etats désignés Thomson Licensing 1, rue Jeanne d'Arc 92443 Issy-les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Précédent [2009/41] | Pour tous les Etats désignés Thomson Licensing 46, Quai A. Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | Inventeur(s) | 01 /
FITZPATRICK, John, James 3903 Junco Circle Indianapolis, Indiana 46228 / US | 02 /
XIU, Lincheng 1201 Golfview Drive Apartment G Carmel, Indiana 46032 / US | [2009/41] | Mandataire(s) | Hays, Bertrand, et al Novagraaf Technologies 12 Place des Halles Saint Louis 56100 Lorient / FR | [N/P] |
Précédent [2010/08] | Hays, Bertrand, et al Novagraaf Technologies 4, rue Général Hoche 56100 Lorient / FR | ||
Précédent [2009/41] | Ruellan-Lemonnier, Brigitte Thomson European Patent Operations 46 Quai Alphonse Le Gallo 92648 Boulogne Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 07716974.6 | 25.01.2007 | [2009/41] | WO2007US01891 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008091255 | Date: | 31.07.2008 | Langue: | EN | [2008/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2106639 | Date: | 07.10.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.07.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.07.2008 | Classification | IPC: | H04H1/00 | [2009/41] | CPC: |
H04H40/90 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/41] | Titre | Allemand: | FREQUENZÜBERSETZUNGS-MODUL-SCHNITTSTELLE | [2009/41] | Anglais: | FREQUENCY TRANSLATION MODULE INTERFACE | [2009/41] | Français: | INTERFACE DE MODULE DE TRANSPOSITION DE FRÉQUENCE | [2009/41] | Entrée dans la phase régionale | 24.07.2009 | Taxe nationale de base payée | 24.07.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.07.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.07.2009 | Requête en examen déposée [2009/41] | 30.09.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.11.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.04.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/37] | 08.05.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/37] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP14158419.3 / EP2765722 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.11.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5937337 (MARRAH JEFFREY JOSEPH [US], et al) [Y] 1,2,5-9,11-14 * abstract * * column 5, line 36 - line 54; figures 1,2 *; | [A]US2005289605 (JEON DONG W [KR]) [A] 1-18 * abstract ** paragraph [0026] - paragraph [0031]; figure - *; | [YA]WO2006065747 (THOMSON LICENSING [FR], et al) [Y] 1,2,5-9,11-14 * the whole document * [A] 15-18; | [A]US2006225102 (JAMES THOMAS H [US], et al) [A] 1-18 * the whole document *; | [XA]US7130576 (GURANTZ ITZHAK [US], et al) [X] 1,2,5-9,11,12,14-18 * column 10, line 6 - line 26; figure 12 * [A] 3,4,10,13 |