EP2049320 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE MOULES, DE MATRICES ET DE CYLINDRES D'INJECTION À L'AIDE D'UN MILIEU FLUIDIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.03.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.11.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 09.07.2021 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 11.08.2021 [2021/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MoldCool International, LLC 33 Hillside Drive Hollis NH 03049 / US | [2009/17] | Inventeur(s) | 01 /
JOHNSON, Kenneth E. 33 Hillside Drive Hollis, NH 03049 / US | [2009/17] | Mandataire(s) | Protector IP AS Pilestredet 33 0166 Oslo / NO | [N/P] |
Précédent [2018/17] | Protector IP Consultants AS Oscarsgate 20 0352 Oslo / NO | ||
Précédent [2009/17] | Coward, Bjarne G., et al Protector IP Consultants AS P.O. Box 5074 Majorstuen 0301 Oslo / NO | Numéro de la demande, date de dépôt | 07717608.9 | 13.02.2007 | [2009/17] | WO2007US62023 | Numéro de priorité, date | US20060352894 | 13.02.2006 Format original publié: US 352894 | [2009/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2007095515 | Date: | 23.08.2007 | Langue: | EN | [2007/34] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2049320 | Date: | 22.04.2009 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2049320 | Date: | 25.04.2018 | Langue: | EN | [2018/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.01.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.08.2013 | Classification | IPC: | B29C47/92, B29C45/00, G05D23/19, B29C45/73, B29C35/00 | [2013/40] | CPC: |
B29C35/007 (EP,US);
B29C45/7306 (EP,US);
G05D23/1919 (EP,US);
B29C2945/76545 (EP,US);
B29C2945/76782 (EP,US)
|
Précédent IPC [2009/17] | B29C47/92 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/17] |
Précédent [2009/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG DER TEMPERATUR VON FORMWERKZEUGEN, GESENKEN UND EINSPRITZZYLINDERN UNTER VERWENDUNG VON FLÜSSIGEN MEDIEN | [2009/17] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING THE TEMPERATURE OF MOLDS, DIES, AND INJECTION BARRELS USING FLUID MEDIA | [2009/17] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE MOULES, DE MATRICES ET DE CYLINDRES D'INJECTION À L'AIDE D'UN MILIEU FLUIDIQUE | [2009/17] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.2008 | Taxe nationale de base payée | 23.12.2008 | Taxe de recherche payée | 23.12.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.10.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 23.12.2008 | Requête en examen déposée [2009/17] | 17.03.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.04.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.07.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.06.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 15.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 16.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.04.2014 | Opposition(s) | 28.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/14] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 23.12.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.12.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 23.12.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.12.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 23.12.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.12.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 23.12.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 23.12.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 15.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 20.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2011 | 05   M06   Taxe payée le   19.08.2011 | 29.02.2012 | 06   M06   Taxe payée le   20.08.2012 | 28.02.2017 | 11   M06   Taxe payée le   24.07.2017 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.02.2007 | CY | 25.04.2018 | CZ | 25.04.2018 | DK | 25.04.2018 | EE | 25.04.2018 | ES | 25.04.2018 | FI | 25.04.2018 | LT | 25.04.2018 | LV | 25.04.2018 | MC | 25.04.2018 | NL | 25.04.2018 | PL | 25.04.2018 | RO | 25.04.2018 | SE | 25.04.2018 | SI | 25.04.2018 | SK | 25.04.2018 | TR | 25.04.2018 | BG | 25.07.2018 | GR | 26.07.2018 | IS | 25.08.2018 | PT | 27.08.2018 | [2021/32] |
Précédent [2021/31] | CY | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
IS | 25.08.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2021/26] | CY | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/45] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | CZ | 25.04.2018 | |
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 25.04.2018 | |
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 25.04.2018 | |
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 25.04.2018 | Citations: | Recherche | [XYI]US4318874 (LEMELSON JEROME H) [X] 1,9,15 * figures 1, 2 * * column 6, lines 23-47 * * abstract * [Y] 2,12,14 [I] 3-8,10,11,13,16-18; | [XYI]US4768484 (SCARSELLETTA LOUIS [US]) [X] 1,9 * abstract * * column 4, lines 21-68 * * column 7, line 10 - column 8, line 65 * [Y] 2,12,14 [I] 2-8,10,11,13; | [Y]US2937506 (STIRLEN EUGENE D) [Y] 2,12,14 * column 6, line 61 - column 7, line 75; figures 1-6 *; | [IY]US6312628 (WIEDER HORST K [US], et al) [I] 1,3-11,13,15-18 * abstract * * figures 1-9 * * column 2, lines 3-32 * * column 5, lines 13-47 * * column 5, line 64 - column 6, line 66 * * column 12, line 19 - column 16, line 60 * [Y] 2,12,14 | Recherche internationale | [Y]US6312628 (WIEDER HORST K [US], et al); | [Y]US4278230 (ALLEN PAUL E); | [Y]US4318874 (LEMELSON JEROME H); | [Y]US4680001 (WATERS MICHAEL A [US]) | Examen | DE4436117 | par le demandeur | US4318874 | US4768484 | US2937506 |