EP2025210 - SUPPORT DE CIRCUIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.12.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit beschränkter Haftung Josef-Brandstätter-Str. 2 5020 Salzburg / AT | [2012/07] |
Précédent [2009/08] | Pour tous les Etats désignés Ab Mikroelektronik Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung Josef-Branstätter-Strasse 2 5013 Salzburg / AT | Inventeur(s) | 01 /
HAEGELE, Bernd Bürgermeister-Poschacher-Strasse 19 84529 Tittmoning / DE | [2009/08] | Mandataire(s) | Gangl, Markus, et al Torggler & Hofinger Patentanwälte Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | [N/P] |
Précédent [2009/08] | Gangl, Markus, et al Torggler & Hofinger Patentanwälte Wilhelm-Greil-Strasse 16 6020 Innsbruck / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 07718465.3 | 25.05.2007 | [2009/08] | WO2007AT00254 | Numéro de priorité, date | AT20060000973 | 07.06.2006 Format original publié: AT 9732006 | [2009/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2007140494 | Date: | 13.12.2007 | Langue: | DE | [2007/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2025210 | Date: | 18.02.2009 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.2007, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2025210 | Date: | 22.02.2012 | Langue: | DE | [2012/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.2007 | Classification | IPC: | H05K1/05, H05K3/28, H05K3/44, C03C3/064, C23C4/18 | [2011/49] | CPC: |
H05K1/053 (EP,US);
H05K13/02 (KR);
C03C3/064 (EP,US);
C23C4/18 (EP,US);
H01L21/48 (KR);
H01L23/34 (KR);
H05K1/092 (EP,US);
H05K2201/0116 (EP,US);
H05K2201/017 (EP,US);
H05K2201/0179 (EP,US);
H05K2203/1147 (EP,US);
H05K2203/1366 (EP,US);
|
Précédent IPC [2009/08] | H05K1/05, H05K3/28, H05K3/44 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/08] | Titre | Allemand: | SCHALTUNGSTRÄGER | [2009/08] | Anglais: | CIRCUIT CARRIER | [2009/08] | Français: | SUPPORT DE CIRCUIT | [2009/08] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2008 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2008 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2008 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.11.2008 | Requête en examen déposée [2009/08] | 11.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.12.2011 | Taxe de délivrance payée | 22.12.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.05.2010 | Opposition(s) | 23.11.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 22.02.2012 | EE | 22.02.2012 | LT | 22.02.2012 | MT | 22.02.2012 | GR | 23.05.2012 | LU | 25.05.2012 | CH | 31.05.2012 | LI | 31.05.2012 | MC | 31.05.2012 | IS | 22.06.2012 | [2014/27] |
Précédent [2013/35] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
MT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2013/07] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
CH | 31.05.2012 | ||
LI | 31.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2013/03] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
MC | 31.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/48] | CY | 22.02.2012 | |
EE | 22.02.2012 | ||
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/41] | CY | 22.02.2012 | |
LT | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/40] | LT | 22.02.2012 | |
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/39] | LT | 22.02.2012 | |
LV | 22.02.2012 | ||
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/36] | LT | 22.02.2012 | |
GR | 23.05.2012 | ||
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/34] | LT | 22.02.2012 | |
IS | 22.06.2012 | ||
Précédent [2012/33] | LT | 22.02.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US3202591 (CURRAN ROBERT A) [Y] 2,3,13 * column 2, lines 26-59 * * column 4, line 59 - column 5, line 36; figures 1,4,5 *; | [Y]DE3201430 (UNIV KARLOVA [CS]) [Y] 6-8* page 4, line 1 - page 5, line 26; claim 1 *; | [XY]WO9713274 (AEA TECHNOLOGY PLC [GB], et al) [X] 1,4,5,9-12 * page 3, lines 1-29 * * page 7, lines 4-27; figures 1,2; claims 5,10 * [Y] 2,3,6-8,13 | Examen | US3340164 |