13.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.11.2017 [2017/46] |
01.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.09.2017 [2017/39] |
16.12.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.01.2017 [2017/03] |
09.10.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.11.2015 [2015/46] |
31.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2015 [2015/36] |
24.04.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.05.2015 [2015/22] |
13.03.2015 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 15.04.2015 [2015/16] |
06.02.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.03.2015 [2015/11] |
30.01.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.03.2015 [2015/10] |
16.01.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.02.2015 [2015/08] |
05.12.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.01.2015 [2015/02] |
14.11.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.12.2014 [2014/51] |
07.11.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.12.2014 [2014/50] |
31.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.12.2014 [2014/49] |
24.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.11.2014 [2014/48] |
17.10.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.11.2014 [2014/47] |
22.08.2014 |
Changement - demandeur |
publié le 24.09.2014 [2014/39] |
11.07.2014 |
Changement - demandeur |
publié le 13.08.2014 [2014/33] |
04.04.2014 |
Délivrance (prévue) |
publié le 07.05.2014 [2014/19] |
01.04.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.03.2014 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
28.03.2014 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
10.01.2014 |
Changement - demandeur |
publié le 12.02.2014 [2014/07] |
13.12.2013 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
30.10.2013 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
29.07.2013 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
31.05.2013 |
Premier rapport d'examen |
|
29.05.2013 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
29.05.2013 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
03.04.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.02.2013 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
15.02.2013 |
Changement - classification |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
15.02.2013 |
Changement - classification |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
21.12.2012 |
Changement - demandeur |
publié le 23.01.2013 [2013/04] |
07.09.2012 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe |
|
07.09.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.05.2012 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
04.04.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.05.2010 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 30.06.2010 [2010/26] |
06.04.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.11.2009 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 09.12.2009 [2009/50] |
06.11.2009 |
Requête en examen présentée |
publié le 09.12.2009 [2009/50] |
04.11.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.10.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.10.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.10.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.10.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
02.10.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.08.2007 |
Données PCT avant la publication européenne |
|